Aviso (extracto) n.º 28821/2008
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei 169/99, de 18/9, torna-se público que, findo o procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia do 1.º grau, Director do Departamento de Administração Geral, do grupo de pessoal dirigente do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Mafra, por meu despacho de 19 de Novembro de 2008, nomeei, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, o técnico superior jurista assessor, Rui Manuel Querido Duque, no cargo de Director do Departamento de Administração Geral.
A escolha efectuada nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15/1, republicada pela Lei 51/2005, de 30/8, recaiu no técnico superior jurista assessor, Rui Manuel Querido Duque, embora tenha sido único candidato, corresponde ao perfil definido para prosseguir as atribuições e objectivos do cargo, porquanto possui um currículo rico em experiências profissionais e em experiência de coordenação, por manifestar elevada capacidade de apreensão de situações normais e por revelar também elevada capacidade de inovação e simplificação de métodos de trabalho.
A presente nomeação produz efeitos a 19 de Novembro de 2008.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado.
24 de Novembro de 2008. - O Presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos.
Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: Rui Manuel Querido Duque.
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito.
Formação profissional: Frequência de diversos cursos de formação, com vista ao aperfeiçoamento ou aquisição de novos conhecimentos.
Percurso profissional no Município de Mafra:
Desde 1 de Abril de 2008, nomeado em regime de substituição no cargo de Director do Departamento de Administração Geral.
Percurso profissional no Município de Oeiras (anterior ao ingresso na Câmara Municipal de Mafra):
Desde 9 Abril de 1996, Técnico Superior (Jurista), com a categoria de Assessor desde 19 de Setembro de 2006;
De 2 de Maio de 2000 a 31 de Agosto de 2002 exerceu o cargo de Chefe de Divisão de Viaturas e Máquinas;
No período de 1 de Setembro de 2002 a 26 de Setembro de 2007 desempenhou idêntico cargo no Serviço de Polícia Municipal.
301020667