1 - Por aviso publicado no Diário da República, n.º 241, 2.ª série, de 14/12/2007, na Bolsa de Emprego Público e no Diário de Notícias de 18/12/2007, publicitou a Direcção-Geral da Saúde o procedimento concursal destinado à selecção do titular do cargo de director de serviços de Administração dando assim cumprimento aos procedimentos prévios estabelecidos nos n.os 1 e do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto;
2 - Constituído o júri nos termos do n.º 3 da lei supracitada, elaborou a proposta de nomeação respectiva, fundamentando-a em reconhecida aptidão da candidata Maria de Lourdes Silva Ferreira Nogueira da Silva para preenchimento do lugar posto a concurso, com suporte no curriculum apresentado, devidamente defendido na fase final da entrevista pública, curriculum esse do qual se publica a seguir síntese ilustrativa;
3 - Por isso, e nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da lei invocada, nomeio em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, a assessora principal do quadro do pessoal da Direcção-Geral da Saúde, licenciada Maria de Lourdes Silva Ferreira Nogueira da Silva, no cargo de directora de serviços de Administração desta Direcção-Geral, com efeitos a 01.02.2008, podendo a nomeada optar pelo vencimento da sua categoria de origem, nos termos do n.º 3 do artigo 31.º da lei citada.
4 de Fevereiro de 2008. - O Director-Geral, Francisco George.
Nota curricular
Maria de Lourdes Silva Ferreira Nogueira da Silva nasceu a 19 de Maio de 1948.
Licenciou-se em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas, da Universidade Técnica de Lisboa.
Assessora principal do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Saúde.
Exerceu funções técnicas no Departamento de Estudos e Planeamento da Saúde e no Departamento de Recursos Humanos da Saúde.
Desempenhou funções directivas nos Serviços de Saúde de Macau, e de representação deste território nas reuniões anuais da OMS - Regional Commitee for Western Pacific (1991-1996).
Coordenou e integrou diversos grupos de trabalho e comissões na área do planeamento e dos recursos humanos no âmbito do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Administração Pública e da Modernização Administrativa.
Coordenou, por determinação ministerial, a primeira auditoria de gestão realizada ao abrigo do Decreto-Lei 131/96, de 13 de Agosto, ao Hospital Distrital de Faro.
Desempenhou funções docentes nas áreas de planeamento, gestão e planeamento de recursos humanos.
Formadora certificada pelo Centro de Formação do Departamento de Modernização e Recursos Humanos da Saúde.
Integrou equipas de consultoria e de formação, no âmbito da cooperação com os PALOP.
Vice-presidente do Instituto de Gestão da Base de Dados dos Recursos Humanos da Administração Pública (1998-1999).
Vogal da Comissão Instaladora da Inspecção-Geral da Administração Pública, equiparada a subinspectora-geral (1999-2001).
Vogal do Conselho de administração do extinto Instituto para a Inovação na Administração do Estado (2001-2002).
Assessora do Director-Geral e Alto-Comissário da Saúde, para as áreas de gestão de recursos humanos e financeiros, desde Dezembro de 2002 até 15 de Agosto de 2005.
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Projectos, com financiamento nacional e comunitário, da Direcção-Geral da Saúde (2004 até à presente data).
Assessora do Director-Geral da Saúde, desde 16 de Agosto de 2005 até 31 de Maio de 2007.
Exerceu o cargo de Directora de Serviços de Administração, em regime de substituição, de 1 de Junho de 2007 até 31 de Janeiro de 2008.