Pelo aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 131 de 10 de Julho de 2007 e na Bolsa de Emprego público com o código de oferta n.º OE200707/0107 de 11 de Julho de 2007, foi divulgado o procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de Director Do Departamento Administrativo e Financeiro desta Câmara Municipal.
Nos termos dos n.os 8,9,10 e 11 do artigo 21º, da lei 2/2004, de 15 Janeiro, alterada pela lei 51/2005, de 30 Agosto, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 Junho, nomeio o Técnico Superior Principal, Paulo Jorge Rodrigues Real, em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de Director do Departamento Administrativo e Financeiro, com efeitos a partir de 9 de Janeiro de 2008.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado.
10 de Janeiro de 2008. - O Presidente da Câmara, António Manuel Oliveira Rodrigues.
ANEXO
Nota relativa ao currículo académico e profissional do licenciado Paulo Jorge Rodrigues Real
Currículo académico:
Licenciado em Economia, pela Universidade Nova de Lisboa;
Curso de pós-graduação em Direito das Autarquias Locais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Currículo profissional:
Em 1 de Janeiro de 2007 foi nomeado Director do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Torres Novas;
De 1 Dezembro de 2005 até 31 de Dezembro de 2006, exerceu funções no Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) - Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). Esteve afecto à Direcção de Serviços de Assuntos Bilaterais, Divisão de Acompanhamento de Projectos - Moçambique e Outros Países;
De 1 de Maio de 2003 a 30 de Novembro de 2005, exerceu o cargo de Chefe de Divisão de Gestão do Projectos Comparticipados da Câmara Municipal de Cascais;
De 15 de Março de 2002 até 30 de Abril de 2003, exerceu o cargo de Chefe Divisão do Núcleo de Apoio Regional do Vale do Tejo da CCDRLVT;
De 1 de Novembro de 2000 a 31 de Outubro de 2001, como Técnico Superior do quadro privativo da CCDRLVT, foi requisitado pelo Município de Constância, durante o período de 1 ano, tendo desempenhado funções de coordenação da Divisão Financeira da Autarquia;
Entre Maio de 1993 e 14 de Março de 2002 (com interregno entre 1 de Novembro de 2000 e 31 de Outubro de 2001) pertenceu à Estrutura de Apoio Técnico do Gestor do Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo nos Quadros Comunitários de Apoio I, II e III, estrutura inserida na CCDRLVT.
2611080765