Aviso 21 148/2007
No âmbito do procedimento concursal para provimento do director do Departamento de Educação, Cultura, Acção Social, Desporto e Juventude foram recepcionadas três candidaturas.
Analisadas as candidaturas, verificou-se que só dois candidatos correspondem ao perfil pretendido para o exercício do cargo de direcção e para a prossecução das atribuições e objectivos do Departamento de Educação, Cultura, Acção Social, Desporto e Juventude, conforme proposta apresentada pelo júri do procedimento concursal em apreço.
Foi admitido o candidato Albino Manuel Cristino Maria.
Para os efeitos constantes no artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterado e republicado pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 de Junho, anexa-se uma síntese curricular do candidato seleccionado.
Em cumprimento dos n.os 8, 9 e 11 do referido artigo 21.º da citada Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, torna-se público que, por meu despacho proferido no passado dia 3 de Setembro, foi nomeado pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo e por urgente conveniência de serviço, na sequência de procedimento concursal, com efeitos à data do referido despacho, o mestre Albino Manuel Cristino Maria para o cargo de director do Departamento de Educação, Cultura, Acção Social, Desporto e Juventude.
3 de Setembro de 2007. - O Vice-Presidente da Câmara, Carlos Alberto da Nazaré Almeida.
ANEXO
Nota curricular
Nome - Albino Manuel Cristino Maria.
Habilitações académicas - licenciatura em Educação Física pela Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana, concluída em 1987, e mestrado em Gestão do Desporto, pela Faculdade de Motricidade Humana, concluído em 2001.
Competências teórico-práticas conferidas por certificados de formação profissional de aperfeiçoamento, actualização e valorização, incluindo participação nos congressos e seminários:
15.º Congresso Mundial de Rehabilitation International, de 4 a 8 de Junho de 1984;
Congresso Motricidade e Desenvolvimento, de 7 a 9 de Junho de 1985;
1.º Congresso Nacional de Educação Física, de 17 a 19 de Novembro de 1988;
2.º Congresso Nacional de Educação Física, de 28 a 30 de Novembro de 1991;
Fórum Turismo e Espaços Naturais, 26 de Novembro de 1994;
1.as Jornadas del Deporte para Todos en Extremadura, 13 de Maio de 1995;
Participou no Congrès de la Confédération Sportive Internationale du Travail, em Outubro de 1996;
Seminário internacional "O desporto, a cultura, o trabalho e o lazer", de 18 a 20 Setembro de 1997;
Seminário "Turismo sustentável em áreas protegidas de montanha", 29 e 30 de Maio de 1998;
3.º Congresso Nacional de Gestão do Desporto, Janeiro de 1998;
1.º seminário "A formação de técnicos de desporto para deficientes", 1 de Outubro de 1998 (apresentação de comunicação);
Acção de formação desporto no município, 18 e 19 de Setembro de 1998;
1.º Congresso Internacional do Desporto de Natureza, de 9 a 11 de Outubro de 2003;
2.as Jornadas Internacionais de Desporto "Construção e gestão de um equipamento desportivo integrado", 20 e 21 de Novembro de 2003;
6.º Congresso Nacional de Gestão do Desporto "Inovar para melhor competir", 29 e 30 de Janeiro de 2004;
Fórum Municipal de Desporto, 27 e 28 de Fevereiro de 2004;
Curso de formação SIADAP, 31 de Maio de 2004;
3.º seminário "Planeamento e gestão do desporto", 19 de Novembro de 2004;
Conferência "Equipamentos desportivos e culturais: A gestão empresarial", 26 de Setembro de 2006.
Experiência profissional:
De 1987 a 1992 exerceu funções de director técnico regional da Associação de Basquetebol de Santarém;
De 1 de Junho de 1992 a 31 de Agosto de 1998 exerceu funções no cargo de director do Departamento Desportivo do INATEL;
De 1 de Outubro de 1998 a 31 de Janeiro de 2003 exerceu funções no cargo de director de departamento de Educação, Cultura, Acção Social Escolar, Desporto e Equipamento, nesta Câmara Municipal;
De 1 de Fevereiro a 31 de Maio de 2003 exerceu funções como director do Complexo de Apoio às Actividades Desportivas;
De 1 de Junho de 2003 a 31 de Maio de 2006 exerceu funções no cargo de director do Complexo Desportivo do Jamor;
Desde 1 de Setembro de 2006 exerce funções de director do Departamento de Educação, Cultura, Acção Social, Desporto e Juventude nesta Câmara Municipal, em regime de substituição.
2611058011