Despacho 10 812/2007
Com a publicação da Portaria 573-D/2007, de 30 de Abril, foi fixado em nove o número máximo de unidades flexíveis da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Tendo, por meu despacho de 30 de Abril de 2007, sido criadas as referidas unidades e definidas as respectivas competências, urge nomear os dirigentes, por forma a que seja assegurado o normal funcionamento dos serviços.
Considerando o perfil, a competência técnica e a aptidão do assessor do quadro do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça licenciado Nuno Miguel Garrido Duarte Félix e que o mesmo possui os requisitos legais exigidos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, para provimento em cargo do direcção intermédia do 2.º grau, conforme decorre da nota curricular anexa ao presente despacho:
Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 27.º conjugado com o n.º 8 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto:
1 - Nomeio o assessor licenciado Nuno Miguel Garrido Duarte Félix para exercer, em regime de substituição, o cargo de chefe da Divisão de Recursos Patrimoniais da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
2 - A presente nomeação produz efeitos à data da entrada em vigor da Portaria 573-D/2007, de 30 de Abril.
30 de Abril de 2007. - O Secretário-Geral, Santos Cardoso.
Nota curricular
Nome - Nuno Miguel Garrido Duarte Félix.
Data de nascimento - 10 de Abril de 1963.
Formação académica - licenciatura em Arquitectura, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa - 1987.
Actividade profissional:
Na Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações - director do Gabinete de Infra-Estruturas e Equipamentos, desde 11 de Outubro de 2005;
No Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça - coordenador do Gabinete de Projectos, de 7 de Maio de 2002 a 11 de Outubro de 2005;
Na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça:
Chefe da Divisão de Estudos da Direcção de Serviços de Instalações, de 15 de Setembro de 1995 a 7 de Maio de 2002;
Técnico superior, desde 21 de Fevereiro de 1994;
No Gabinete de Apoio Técnico de Torres Vedras:
Técnico superior, de 1 de Maio de 1992 a 20 de Fevereiro de 1994;
Estagiário da carreira técnica superior, de 17 de Janeiro de 1991 a 30 de Abril de 1992;
Contratado, de 1 de Março de 1990 a 16 de Janeiro de 1991;
Prestação de serviços, de 1 de Janeiro de 1988 a 29 de Fevereiro de 1990;
Curso do Fundo Social Europeu, de 15 de Agosto a 31 de Dezembro de 1987.