Despacho 5697/2006 (2.ª série). - Nomeação no cargo, de direcção intermédia do 1.º grau, de director de serviços no Centro de Informação e Documentação. - Por meu despacho de 16 de Fevereiro de 2006 e por reunir os requisitos legais necessários e possuir o perfil pretendido para o exercício do cargo posto a concurso através da necessária publicitação legal, nomeio nos termos do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei 51/2005, de 30 de Agosto, a licenciada Júlia Maria Maia Costa, técnica superior principal do quadro de pessoal do Instituto da Cooperação Portuguesa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no cargo, de direcção intermédia de 1.º grau, de directora de serviços do Centro de Informação e Documentação, do quadro de pessoal dirigente da Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
Conforme o disposto no artigo 21.º, n.º 10, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da funcionária nomeada.
A presente nomeação produz efeitos à data do presente despacho.
A vaga que vai ocupar é resultante do lugar criado pelo mapa anexo ao Decreto-Lei 137/2003, de 28 de Junho, provida anteriormente no regime de comissão de serviço por um ano, nos termos do n.º 9 do artigo 4.º da Lei 49/99, de 22 de Junho.
16 de Fevereiro de 2006. - A Directora-Geral, Maria Cândida Soares.
Nota biográfica
Júlia Maria Maia Costa, nascida em 28 de Setembro de 1952, natural de Torres Vedras, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (variante Inglês-Alemão), pós-graduada em Ciências Documentais (opção Documentação e Biblioteca) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestrado em Estudos Africanos (parte lectiva) pelo ISCTE e seminário de Alta Direcção (INA).
Currículo profissional:
De 7 de Abril de 2003 à actualidade - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) - directora de serviços do Centro de Informação e Documentação (CID) da Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (DGEEP);
De 11 de Maio de 1999 a 7 de Abril de 2003 - Ministério dos Negócios Estrangeiros, Instituto da Cooperação Portuguesa (ICP/IPAD) - chefe de divisão do Centro de Documentação (CD/CDI) e coordenadora do Gabinete de Atendimento e Apoio ao Bolseiro (GAAB), unidade funcional por si criada;
De 1 de Setembro de 1998 a 11 de Maio de 1999 - Ministério da Saúde, Serviços Sociais - assessoria ao conselho de administração, sendo coordenadora da rede nacional de núcleos de informação e responsável pela política editorial e imagem da Associação Mutualista dos Trabalhadores da Saúde (AMISA);
De 30 de Dezembro de 1996 a 1 de Setembro de 1998 - Instituto Português da Juventude (IPJ) - coordenadora da rede nacional de informação juvenil (RNIJ), rede que englobava a participação de mais de 500 jovens bolseiros dos postos de informação juvenis (PIJ) localizados nos distritos e concelhos do País;
De 29 de Março de 1993 a 30 de Dezembro de 1996 - requisitada no Gabinete de Macau para desempenhar funções, em Macau, na Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC) como técnica superior assessora, sendo coordenadora do Centro de Documentação e Difusão da Informação (CDDI) e chefe de divisão, em regime de substituição, no Departamento de Promoção e Difusão da Informação (DPDI);
De 1 de Dezembro de 1989 a 29 de Março de 1993 - requisitada para o quadro do Instituto da Juventude, (IJ) para o Centro Nacional de Informação para a Juventude (CNIJ), onde exerceu as funções de coordenador do Núcleo de Documentação, tendo sido representante da secretaria de Estado da Juventude no Projecto INFOCID, responsável pela base de dados juventude (BDJUV) e membro de grupos de trabalhos internacionais que visavam a criação de redes de informação para jovens ao nível europeu;
De 7 de Janeiro de 1974 a 1 de Dezembro de 1989 - técnica na área da informação e documentação na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, no Instituto Nacional do Frio (INF) e no Instituto Apoio aos Produtos Alimentares (IAPA);
Participou em diversos grupos de trabalho de carácter nacional e internacional ligados à compatibilidade de linguagens, redes documentais e TIC, em que se destacam DIMEIC, GCLDI, ERYCA;
Como sócia da Incite - Associação Portuguesa para a Gestão da Informação foi membro de grupos de trabalho, da assembleia geral (1994), da direcção para o triénio 2002-2004 e vice-presidente da assembleia geral para o triénio 2005-2007. Na qualidade de sócia desta associação profissional integrou o grupo técnico especializado responsável pela apresentação junto do IEFP do projecto de portaria na área profissional - biblioteconomia, arquivo e documentação - no âmbito do sistema de aprendizagem (Boletim do Trabalho e Emprego, separata n.º 8, Junho de 2004);
Formadora de diversos cursos ligados às ciências documentais, ao nível nacional, promovidos pelo Instituto Politécnico de Macau; autora, co-autora e colaboradora em guias, manuais, catálogos, bibliográficos, inventários, comunicações em seminários nacionais e internacionais.