Despacho (extracto) n.º 23464/2009
Por despacho reitoral de 1 de Outubro e nos termos do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei 51/2005, de 30 de Agosto, do Decreto-Lei 105/2007, de 3 de Abril, e da Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, atento o disposto na alínea l) do n.º 1 do artigo 92.º e no n.º 1 do artigo 125.º da Lei 62/2007, de 10 de Setembro, na alínea a) do n.º 4 do artigo 9.º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e em conformidade com a alínea b) do artigo 21.º e os artigos 43.º e 44.º do Regulamento da Estrutura Orgânica da Universidade Aberta, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 190, de 30 de Setembro de 2009, é nomeado em regime de substituição, por urgente conveniência de serviço, para o cargo de Director da Unidade de Produção e Gestão de Conteúdos de Ensino (UPGCE), equiparado para todos os efeitos legais a cargo de direcção intermédia do 1.º grau, o Licenciado António Viegas Beles Gaspar, que preenche os requisitos legais, dado o perfil profissional adequado e profundo conhecimento do sector funcional, evidenciados na nota curricular em anexo ao presente despacho.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Outubro.
13 de Outubro de 2009. - A Administradora, Maria Helena Freixinho.
Nota curricular
Engenheiro electrotécnico (Telecomunicações e Electrónica) do Instituto Superior Técnico (IST) (média final de 15 valores).
Assessor Principal do Quadro da Universidade Aberta.
Professor das cadeiras de licenciatura da Universidade Aberta de Introdução à Electricidade e Electrónica, Complementos de Electricidade e Electrónica e Circuitos Eléctricos e Electrónica desde 1999 até 2009.
Professor das cadeiras de: Telecomunicações, Tecnologia da Comunicação Vídeo e Seminário Metodologia de Projecto do curso de Mestrado em Comunicação Educacional Multimedia da Universidade Aberta (1990/1991). Professor das cadeiras de: Telecomunicações e Tecnologia da Comunicação Vídeo do mesmo curso em 1991/92 e 1992/93.
Foi responsável dos Serviços Operacionais do Instituto Português de Ensino a Distância/Projecto Universidade Aberta, de Janeiro de 1982 a Janeiro de 1989 cujas funções incluíram nomeadamente: O projecto global dos estúdios de audio e vídeo, a elaboração dos cadernos de encargos para aquisição de todos os equipamentos necessários, análise dos concursos respectivos, proposta de aquisição e a aceitação técnica dos mesmos. Foi também responsável pela instalação dos respectivos estúdios. Foi ainda responsável pela formação técnica dos operadores, quer do IPED/Projecto U.A., quer de outros organismos aos quais o IPED/Projecto U.A., prestou colaboração.
Foi director da Unidade de Formação Profissional do Instituto de Comunicação Multimedia, da Universidade Aberta, desde 1 de Setembro de 1989 a 30 de Agosto de 1991.
Foi director do Instituto de Comunicação Multimedia da Universidade Aberta desde 1 de Setembro de 1991 até 31 de Julho de 1998, com estatuto equiparado a Administrador da Universidade.
Frequentou, entre Fevereiro e Novembro de 1983, o curso de pós graduação para dirigentes da Administração Pública no Instituto Nacional de Administração, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas - Escola Brasileira de Administração Pública (6 módulos = 168 horas).
202468592