Deliberação (extrato) n.º 2040/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da Portaria 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo de 22 de novembro de 2012, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeada, em regime de substituição, Coordenadora do Núcleo de Gestão da Qualificação do Centro de Emprego e Formação Profissional do Seixal, a licenciada Carla Alexandra dos Santos Filipe, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 4 de dezembro de 2012.
2012-12-13. - O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d'Aguiar.
Nota Curricular
Carla Alexandra dos Santos Filipe, nascida a 7 de outubro de 1969, em Almada.
Licenciada em Engenharia de Sistemas Decisionais pela COCITE - Cooperativa de Ensino Superior de Técnicas Avançadas de Gestão e Informática.
Desde 1 de setembro de 2010 a 16 de novembro de 2012, foi responsável pela Direção do Centro, ao abrigo do artigo 41 do CPA no Centro de Formação Profissional de Setúbal.
Entre 1 de março de 2010 a 16 de novembro de 2012, exerceu o cargo de Chefe de Serviços no Centro de Formação Profissional de Setúbal.
No período compreendido entre 1 de outubro de 2008 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora do Centro Novas Oportunidades (Vila Franca de Xira) do Centro de Formação Profissional de Alverca.
Entre 12 de setembro de 2007 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Promoção da Qualificação.
Entre 1 de setembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora do Centro Novas Oportunidades (Odivelas) do Centro de Formação Profissional de Alverca.
No período compreendido entre 22 de fevereiro de 2006 a 28 de fevereiro de 2010, exerceu o cargo de Coordenadora do Centro Novas Oportunidades (Alverca) do Centro de Formação Profissional de Alverca. Entre 20 de fevereiro de 2003 a 31 de maio de 2007, exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento, Avaliação e Certificação no Centro de Formação Profissional de Alverca. No período compreendido entre 15 de junho de 1998 a 19 de fevereiro de 2003, exerceu funções enquanto técnica superior no Centro de Formação Profissional de Alverca. Ingresso no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., em 15 de junho de 1998 como Técnica Superior, no Centro de Formação Profissional de Alverca.
206598961