Deliberação (extrato) n.º 2027/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 5.º, n.º 6 da Portaria 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo de 22 de novembro de 2012, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeada, em regime de substituição, Coordenadora do Núcleo de Gestão do Mercado de Emprego do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém, a licenciada Helena Maria Duarte Ferreira, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 4 de dezembro de 2012.
2012-12-13. - O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d'Aguiar.
Nota Curricular
Helena Maria Duarte Ferreira, nascida a 17 de julho de 1962.
Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
Ingressa no IEFP em outubro de 1990, na Carreira de Técnica Superior, exercendo funções no Centro de Emprego de Santarém.
Em dezembro de 1993, é nomeada Chefe de Serviços da Unidade de Gestão.
No período compreendido entre 8 de maio de 1997 até 13 de novembro de 2001, exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Gestão.
No período compreendido entre 14 de novembro de 2001 até 16 de novembro de 2012 exerceu o cargo de Chefe de Serviços.
Tutora no âmbito do Programa Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAP) que se realizou no Centro de Emprego de Santarém.
No período compreendido entre 4 de julho a 5 de agosto de 2005, exerceu em regime de substituição, o cargo de Diretora do Centro de Emprego de Santarém.
206598831