Deliberação (extrato) n.º 1734/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 1, do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), e no artigo 5.º, n.º 5, da Portaria 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do conselho diretivo de 15 de novembro de 2012, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeado, em regime de substituição, diretor-adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora o licenciado Alberto Manuel Bilro Barradas, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 19 de novembro de 2012.
22 de novembro de 2012. - O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco d'Aguiar.
Nota curricular
Alberto Manuel Bilro Barradas, nascido em 22 de junho de 1964. técnico superior assessor no IEFP, I. P., com licenciatura em Gestão de Empresas, pela Universidade de Évora (2005).
Foi docente em 1988-1989 e formador em diferentes áreas, nomeadamente na área da Informática de Gestão e como formador de formadores.
Ingressou no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., em 1990, após realização de estágio profissional, tendo desenvolvido funções na área da Organização e Informática.
No período compreendido entre 16 de novembro de 1994 a 31 de outubro de 1996, exerceu o cargo de coordenador de núcleo da Divisão de Organização e Informática, da Delegação Regional do Alentejo, do IEFP, I. P.
Foi representante da Delegação Regional do Alentejo, em diversos momentos. Como exemplo, na área de Organização e Informática, no projeto Qualidade Total nos Serviços do IEFP, I. P., que decorreu no ano de 1994. Na área da Formação Profissional, foi indicado a integrar o grupo de trabalho sobre a Nova Aplicação de Gestão da Formação.
Por despacho do delegado regional do Alentejo do IEFP, I. P., de 3 de julho de 1995, integrou a Equipa Pluridisciplinar de Apoio Técnico às Unidade Orgânicas dos Serviços de Coordenação Regional. Por deliberação da Comissão Executiva do IEFP, I. P., de 21 de julho de 2004, fez parte do júri do concurso de promoção para técnico de sistemas especialista, referente ao ano de 2003.
Por deliberação do conselho diretivo de 28 de julho de 2005, foi autorizado, após realização de estágio profissional, a integrar a carreira de técnico superior, a partir de 18 de abril de 2006.
Por indicação da Delegação Regional do Alentejo do IEFP, I. P., foi presidente do júri regional de exames da aprendizagem entre anos de 2008 a 2010.
Integrou a Equipa Regional de Acompanhamento e Monitorização aos Centros Novas Oportunidades - Tipologia de Intervenção Nacional, entre os anos de 2009 e 2011.
Foi presidente de júri em diferentes provas de avaliação final de cursos de formação profissional.
Participou como orador em diversos seminários e encontros, particularmente nas áreas da Organização e Informática, da Formação Profissional e no âmbito do Programa Novas Oportunidades.
206548935