Através do Aviso 9247/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 141 de 07 de Junho de 2011 e divulgado na Bolsa de Emprego Público com a referência OE201107/0473, foi aberto procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau - Director da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições do Centro Distrital de Viseu.
Concluído o respectivo procedimento concursal e mediante proposta fundamentada do correspondente júri, nos termos do n.º 6 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à Lei 51/2005, de 30 de Agosto, alterado pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril foi, José Luís Albuquerque Marques dos Santos, nomeado para o referido cargo por Deliberação de 8 de Setembro de 2011 do Conselho Directivo, ter tido a classificação final mais elevada, após aplicação dos critérios de selecção estabelecidos na Acta 1 e, nomeadamente, o júri considerar que é a pessoa, admitida ao Procedimento Concursal, melhor dotado de competência técnica e aptidão para o exercício das funções do cargo a prover, com vista a prosseguir as atribuições e objectivos do serviço, que demonstrou capacidade para o exercício das funções de direcção, coordenação e controlo, no âmbito da área especifica das funções a desempenhar, assim revelando ter o perfil adequado para o cargo e aptidão para o exercício das funções.
A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos a 08 de Setembro de 2011.
27 de Setembro de 2011. - O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira de Lemos.
Nota curricular
José Luís Albuquerque Marques Dos Santos, licenciado em Economia, pela Universidade De Coimbra, é especialista de informática, do Quadro De Pessoal Do Iss,I. P..
Director do Núcleo Sistemas de Informação do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu, por Deliberação 275, do Conselho Directivo do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, datada de 31.10.2001, com efeitos reportados a 22.10.01, até 02.05.04.
Director da Unidade Administrativa e Financeira do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Viseu, por Deliberação 34/2004 do Conselho Directivo do ISSS, datada de 01.04.2004, com efeitos reportados a 03.05.04 até 31.12.2007.
Director da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições, do Centro Distrital de Viseu, por Deliberação 236/2007, do Conselho Directivo do ISS, I. P., datada de 27.12.2007, com efeitos reportados a 01.01.2008 até à presente data.
205178528