Despacho (extracto) n.º 12948/2011
Considerando o actual contexto do processo de reorganização em curso dos serviços e demais entidades do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, decorrente da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei 86-A/2011, de 12 de Julho, e a necessidade de, entretanto, se garantir o regular e normal funcionamento dos serviços;
Nos termos e ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.º e do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei 3-B/2010, de 28 de Abril;
Nomeio o licenciado Anselmo Manuel Esteves Cunha para exercer, em regime de substituição, o cargo de chefe de divisão de Planeamento Estratégico, unidade orgânica flexível a que se refere a alínea b) do artigo 1.º da Portaria 219-Q/2007, de 28 de Fevereiro, em conjugação com o Despacho 13226/2007, de 30 de Março, in DR, 2.ª série, n.º 122, de 27 de Junho, com efeitos à presente data.
A presente nomeação tem como suporte a nota curricular publicada em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante:
15 de Setembro de 2011. - O Director Regional, Rui Salgueiro Ramos Moreira.
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Anselmo Manuel Esteves Cunha;
Data de nascimento: 27-10-1961;
Naturalidade: Aldeia do Bispo (Penamacor).
Dados Habilitacionais:
Licenciatura em Sociologia pelo ISCTE, 1993;
Master em Estudos Europeus e Direitos Humanos, pela Universidad Pontifícia de Salamanca, 1999;
Certificado de Aptidão Profissional.
Experiência Profissional:
Docente no ISMAG/ISHT, Castelo Branco, 1993 - 1999;
Docente na Universidade da Beira Interior, 2.º semestre de 1999;
Formador do Centro de Emprego de Castelo Branco;
Formador no Centro de Formação da Indústria de Vestuário e Confecção;
Técnico Superior do quadro de pessoal da ex-Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior (DRABI), Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos, de 15-02-1999 a 30-09-2004;
Técnico Superior da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPCentro), Divisão de Recursos Humanos, de 01-03-2007 a 14-09-2008;
Chefe de Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos na ex-DRABI, de 01-10-2004 a 28-02-2007;
Chefe de Divisão de Planeamento Estratégico na DRAPC, desde 15-09-2008.
Formação Profissional:
Curso: FORGEP, INA, 2006;
Curso: Instrumentos de pilotagem para a gestão de recursos humanos, 2007;
Curso: Gestão da qualidade, 2007;
CADAP (Curso de Alta Direcção em Administração Pública) INA, 2008;
DELGEPE (Diploma de Especialização em Liderança e Gestão de Pessoas: INA, 2008;
Conferência: Os territórios de baixa densidade em tempos de mudança, 2009;
Workshop: RICA - o presente e perspectivas futuras, GPP, 2009;
Seminário: Construção do plano e relatório de actividades em articulação com o SIADAP, INA, 2009;
Curso: SIADAP, INA, 2009;
Curso: SIADAP 1 - CAF, 2009;
Curso: Regime jurídico do contrato individual de trabalho, 2009;
Curso: Produtividade: eficiência e eficácia dos serviços públicos, 2010;
Workshop: SIMA - revisão metodológica;
Diversos cursos na área da informática na óptica do utilizador.
205144597