1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e pela Lei 64-A/2008 de 31 de Dezembro, foi aberto procedimento concursal com vista ao provimento no cargo de direcção intermédia de 1.º grau - Director de Serviços de Apoio Administrativo dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República, através do Aviso 6322/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 4 de Março, bem como na bolsa de emprego público, com o código de oferta n.º 201103/0060.
2 - Cumpridos todos os formalismos legais e concluídas as operações de selecção, o júri propôs, de acordo com o determinado no n.º 5 da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, o candidato Rui Nuno Almeida Dias Fernandes para desempenhar o cargo colocado a concurso.
3 - De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 21.º, da lei acima referida a escolha do candidato é fundamentada na reconhecida competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, e corresponde ao perfil exigido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço, como se evidencia pela nota curricular, que se publica em anexo ao presente despacho pelo que:
Nomeio, em comissão de serviço, nos termos dos n.os 8, 9 e 10 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto e dos artigos 8.º e 24.º do Decreto-Lei 333/99, de 20 de Agosto, o mestre Rui Nuno Almeida Dias Fernandes, técnico superior do mapa de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, para o cargo de Director de Serviços de Apoio Administrativo do mapa de pessoal dos Serviços de Apoio Técnico e Administrativo da Procuradoria-Geral da República.
4 - A presente nomeação produz efeitos à data do despacho.
26 de Julho de 2011. - O Secretário da Procuradoria-Geral da República, Carlos José de Sousa Mendes.
Nota curricular
Rui Nuno Almeida Dias Fernandes
Data de nascimento: 19/ 07/1969
Nacionalidade Portuguesa;
Estado civil: Casado;
Habilitações Literárias:
Mestre em Gestão (1999) - Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa;
Licenciado em Administração e Gestão de Empresas (1993) - Católica Lisbon School of Business and Economics - Universidade Católica Portuguesa;
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública (2001) - Instituto Nacional de Administração (INA).
Experiência Profissional:
Desde 1/01/2011 - Director de Serviços de Apoio Administrativo, em substituição, da Procuradoria-Geral da República;
De 1 de Setembro de 2006 a 31 de Dezembro de 2010 - Director de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
De 20 de Julho de 2004 a 31 de Agosto de 2006 - Chefe de Divisão de Gestão Financeira da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
De 1 de Março de 2003 a 16 de Julho de 2004 - Assessor económico e financeiro do Gabinete da Ministra da Justiça (XV Governo Constitucional);
De 24 de Junho de 2002 a 28 de Fevereiro de 2003 - Assessor económico e financeiro do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Ministra da Justiça (XV Governo Constitucional);
De 27 de Novembro de 1995 a 23 de Junho de 2002 - Técnico Economista na Direcção-Geral dos Impostos.
De 1 de Outubro 1993 a 26 de Novembro 1995 - Auditor externo da Empresa Arthur Andersen & Co. - Auditoria e Consultoria;
Experiência Profissional Docente:
Desde 2000 - Docente na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Lusófona.
Formação Profissional:
Frequência de diversos cursos de formação com especial destaque:
FORGEP (2009) - Programa de Formação em Gestão Pública - INA
Seminário de Alta Direcção (2005) - INA
Outras Informações:
Prémio Boas Práticas no Sector Público (3.ª Edição - 2005) - Fez parte da equipa que mereceu Menção Honrosa na categoria Sistemas de Informação de Gestão, com o projecto "Controlo Financeiro Centralizado do Ministério da Justiça" implementado pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça;
Inglês falado e escrito: Bom.
205016584