Aviso (extracto) n.º 8619/2011
Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, faz-se público que foi nomeada para o cargo de Chefe de Divisão da Cultura, Juventude e Educação, Sandra Isabel Rodrigues do Carmo, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 03 de Março de 2011, cujo conteúdo se transcreve:
"No âmbito do concurso para provimento de um lugar de chefia intermédia de 2.º grau: Chefe de Divisão da Cultura, Juventude e Educação, nomeio Sandra Isabel Rodrigues do Carmo, como Chefe de Divisão da Cultura, Juventude e Educação, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por igual período de tempo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 21.º da Lei 2/2004, 15 de Janeiro, com as adaptações introduzidas pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, com a redacção dada pela Lei 104/2006, de 7 de Junho.
A presente nomeação, fundamentada na reconhecida aptidão do visado, tem ainda como suporte o respectivo currículo.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 10 de Março de 2011.
16 de Março de 2011. - A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, Maria da Conceição Cipriano Cabrita.
Nota curricular
Sandra Isabel Rodrigues do Carmo, nascida a 07/04/1973
Habilitações Literárias:
Licenciada em Marketing, pelo ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administração, em 1998;
Experiência Profissional:
1) Desde Maio de 2009 até à presente data, vem desempenhando as funções de Chefe de Divisão da Cultura, Juventude e Educação, na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em regime de substituição, nos termos do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, de 20 de Abril.
2) Técnica superior de 1.ª classe, em nomeação definitiva, entre 01 de Fevereiro de 2008 a 30 de Abril de 2009, na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.
3) Técnica superior de 2.ª classe, em nomeação definitiva, entre 01 de Julho de 2004 a 31 de Janeiro de 2008, na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.
4) Assistente de desenvolvimento empresarial, entre Agosto de 2000 a Maio de 2001, na Tradisal - Associação de produtores de sal marinho tradicional do sotavento algarvio.
Cursos/seminários/conferências:
Curso - Assistente de Desenvolvimento Empresarial, promovido pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, no período de 11 a 15 de Dezembro de 2000.
Curso - Procedimento Administrativo, promovido pelo CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica, no período de 17 a 21 de Novembro de 2003.
Curso - Direito Administrativo, promovido pelo CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica, no período de 07 a 11 de Março de 2005.
Curso - Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e freguesias (Lei 169/99, de 18 de Setembro), promovido pelo CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica, no período de 06 a 08 de Junho de 2005.
Curso - Ajudas de Custo, promovido pelo CEFA - Centro de Estudos e Formação Autárquica, no período de 10 a 11 de Abril de 2006.
Curso - Protocolo oficial e a organização de programas especiais, promovido pelo IAEC - Instituto Americano de Estudos da Comunicação, Lda., no dia 17 de Fevereiro de 2006.
Curso - Gestão de Projectos, promovido pela Significado, Lda., no período de 12 a 16 de Novembro de 2007.
Curso - Promoção de Estilos de vida saudáveis em contexto escolar, promovido pela DRE Alg - Direcção Regional de educação do Algarve, durante o mês de Julho de 2009.
304471235