Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 24 de Janeiro de 2011, nos termos e ao abrigo dos Estatutos do IEFP, IP, aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-a/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o licenciado, José Domingos Sanches Ambrósio, no cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Emprego da Direcção de Serviços de Emprego e Formação Profissional da Delegação Regional do Centro, cargo de direcção intermédia de 2.º grau.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, o licenciado ter revelado comprovada experiência profissional na área de actuação do cargo, formação profissional nas áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança.
Nota Curricular
José Domingos Sanches Ambrósio, nascido a 19 de Setembro de 1962.
Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro (ISCAA).
Curso de Especialização em Gestão de Recursos Humanos, pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica.
Professor de matemática na Escola C+S de Armamar, no ano lectivo de 1987-1988.
Presidente da Comissão de Fiscalização e Verificação de Contas do Centro de Formação Profissional para o Artesanato (CEARTE), desde Março de 1992, conforme Despacho 16/92 do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, publicado no D.R. n.º 53, 2.ª série, de 27-03-1992.
Vogal suplente, até Maio de 2007, na Secção Regional do Centro do Conselho Superior de Estatística, nomeado por despacho do Sr. Delegado Regional do Centro de 28-11-2002.
No período compreendido entre Junho de 1996 e Abril de 1997, exerceu o cargo de Chefe de Divisão de Análise para a Formação Externa.
No período compreendido entre Maio de 1997 e Janeiro de 2001, exerceu o cargo de Chefe de Divisão da Unidade Técnica de Análise da Região Centro Análise.
No período compreendido entre Fevereiro de 2001 e Junho de 2002, exerceu o cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Emprego, dos Serviços de Coordenação da Delegação Regional do Centro.
No período compreendido entre Julho de 2002 e Maio de 2007, exerceu o cargo de Director de Serviços do Planeamento Operacional e Controlo de Gestão da Delegação Regional do Centro.
No período compreendido entre 1 de Junho de 2007 e 28 de Dezembro de 2009, exerceu o cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Emprego, dos Serviços de Coordenação da Delegação Regional do Centro.
No período compreendido entre 29 de Dezembro de 2009 e 26 de Fevereiro de 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Emprego, dos Serviços de Coordenação da Delegação Regional do Centro.
No período compreendido entre 27 de Fevereiro de 2010 e até à presente data, exerceu em regime de substituição, o cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Emprego, dos Serviços de Coordenação da Delegação Regional do Centro.
2011-02-22. - A Directora de Serviços, Maria Teresa Gonçalves de Matos Vitorino.
204385198