Considerando a entrada em vigor do Regulamento de Organização e Funcionamento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, publicado através do Despacho 4207/2010, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 09 de Março de 2010, adiante designado como Regulamento;
Considerando que a Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida pela Leis 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-A/2010, de 28 de Abril, determina, no n.º 1 do artigo 20.º, que o recrutamento e selecção dos titulares de cargos de direcção intermédia seja efectuado através de procedimento concursal, regulado pelo artigo 21.º do mesmo diploma;
Considerando que, por meu despacho de 16 de Novembro, foi aberto procedimento concursal para recrutamento e selecção do Coordenador do Núcleo de Património, cargo de direcção intermédia de 4.º grau, previsto no n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento;
Considerando que, na sequência desse procedimento, o respectivo júri, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da citada Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, propôs a nomeação, para o cargo em causa Luís Miguel da Silva Santos, em acta datada de 27 de Dezembro de 2010.
Ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.º da Lei 2/2004, na redacção conferida pela Leis 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-A/2010, de 28 de Abril, e do n.º 2 do artigo 86.º do Regulamento de Organização e Funcionamento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, nomeio Luís Miguel da Silva Santos, Assistente Técnico do IST, Coordenador do Núcleo de Património do Instituto Superior Técnico, em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir da data do presente despacho.
30 de Dezembro de 2010. - O Presidente do Instituto Superior Técnico, António Manuel da Cruz Serra.
Resumo Curricular
Luís Miguel da Silva Santos.
Nasceu em 4 de Janeiro de 1975, na freguesia de S. Sebastião da Pedreira Lisboa.
Habilitações Literárias:
Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Línguas e Administração - Lisboa
Experiência Profissional:
De 29 de Junho de 1993 a 30 Setembro de 1993
Empreiteiro Prestador Serviços à Portugal Telecom (PT)
Operário passagem de cabos telefónicos;
De 1 de Outubro de 1993 a 31 de Maio de 1998
IST - Gabinete Coordenador de Obras - Operário de Construção Civil, apoio na área da manutenção geral;
1 de Junho de 1998 a 31 Março de 2005
IST - Gabinete Coordenador de Obras - Apoio Administrativo, principalmente no registo informático de trabalhos solicitados através de requisições internas, análises dos mesmos e verificação da sua resolução.
1 de Abril de 2005 até à presente data
Instituto Superior Técnico (IST) - Núcleo de Manutenção (NM) - Funções de Técnico Superior - Apoio na Área da Contratação Pública e Controle de Custos, principais funções:
Elaboração em equipa com os outros técnicos superiores do Núcleo de Manutenção de plano de actividades;
Responsável pela condução na plataforma da "Construlink" de todos os processos de Concursos Públicos/Procedimentos Por Negociação e Ajuste Directos, desde o inicio do processo até à sua conclusão;
Inserção na Plataforma de Compras do IST de processos de Ajuste Directo Regime Simplificado;
Registo no "Modulo de Gestão Orçamental" de todas as despesas para controle de todos os custos totais e parciais;
Solicitação através de Requisições Internas efectuadas pelos serviços/gestores de todo o campus do IST, análise da tipologia do trabalho e encaminhamento para as equipas de manutenção;
Verificação da conclusão dos trabalhos, através das Requisições Internas devolvidas ao Núcleo, ou por contactos com os serviços/gestores;
Organização dos serviços administrativos do Núcleo de Manutenção.
204208552