Deliberação (extracto) n.º 2109/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 11 de Outubro de 2010, nos termos e ao abrigo dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o licenciado, Manuel Conde Marques Oliveira, no cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de S. Pedro do Sul da Delegação Regional do Centro, cargo de direcção intermédia de 1.º grau.
Nota Curricular
Manuel Conde Marques de Oliveira, nascido a 24 de Dezembro de 1963.
Licenciado em Gestão de Empresas.
Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.
No período compreendido entre 1990 e 1991, Docente do ensino secundário, da disciplina de Matemática na Escola Secundária de Vouzela.
Em 21 de Maio de 199, foi admitido como Técnico Superior no Centro de Emprego de Águeda.
Em 1 de Dezembro de 1993, exerceu o cargo de Chefe de Serviços da Unidade de Gestão do Centro de Emprego de Águeda, por despacho do Sr. Delegado Regional do Centro do IEFP; substituto o Sr. Director, nas suas ausências.
Em 19 de Fevereiro de 1996, foi transferido, a seu pedido, para o Centro de Formação Profissional de Viseu. Ajudou na implementação e desenvolvimento de raiz, desta Unidade Orgânica, assumindo a coordenação informal das áreas Administrativa e de Formação do Centro de Formação, até 5 de Maio de 1997, substituto o Sr. Director, nas suas ausências.
Em 19 de Fevereiro de 1996, foi promovido a Técnico Superior Assessor do Centro de Formação Profissional de Viseu do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 5 de Maio de 1997 e 4 de Setembro de 2005, exerceu o cargo de Coordenador de Núcleo dos Serviços de Gestão do Centro de Formação Profissional de Viseu, do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 15 de Novembro de 1997 e 30 de Setembro de 2000, foi designado interlocutor técnico do Programa Integrar, por despacho do Sr. Delegado Regional, do Centro de Formação Profissional de Viseu, de 14 de Novembro de 1997.
Em 8 de Maio de 2000, foi promovido a Técnico Superior Consultor do Centro de Formação Profissional de Viseu do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 5 de Setembro de 2005 e 28 de Dezembro de 2009, exerceu o cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de São Pedro do Sul.
No período compreendido entre 29 de Dezembro de 2009 e 26 de Fevereiro de 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de S. Pedro do Sul.
No período compreendido entre 27 de Fevereiro de 2010 e até à presente data, exerceu em regime de substituição, o cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de S. Pedro do Sul.
Desde 2005, participou como conferencista em diversas Conferências, Palestras e Seminários.
Participou na equipa de concepção/teste de diagnóstico dos processos de planeamento e gestão orçamental da aplicação informática SIGOFA.
Em 2002, participou na organização e desenvolvimento dos Concursos Regionais de Formação Profissional de Jovens.
Orientador de Estágio da Qualificação Inicial de Técnicos Superiores do IEFP, I. P.
Orientador de estágios académicos no âmbito das licenciaturas em Economia e Gestão, do Instituto Piaget e da Universidade Católica.
Tutor no âmbito do Programa Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAP) que se realizou no Centro de Emprego de São Pedro do Sul.
Desde 2000, Presidente da Assembleia Geral do Clube de Cultura e Desporto de Bordonhos.
2010-11-12. - A Directora de Serviços, Maria Teresa Gonçalves de Matos Vitorino.
203937908