Em cumprimento do disposto Artigo 21.º, n.º 10, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto aplicável por força no disposto no artigo 1.º, do Decreto-Lei 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 104/2006, de 7 de Junho e artigo 37.º, n.º 1, alínea c) da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torna-se público que por Despacho da Senhora Vereadora, Matilde Alves, foi nomeado em 14-10-2010, Maria do Rosário da Silva Pedreira Fernandes, para exercer em comissão de serviço, o cargo de Chefe de Divisão Municipal de Fiscalização Geral por possuir vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Habilitações académicas
Licenciatura em Direito.
Habilitações profissionais
Estágio de advocacia.
Experiência profissional
Desde 7/04/2010 Chefe de Divisão Municipal de Fiscalização Geral na Câmara Municipal do Porto em regime de substituição.
Entre 02/12/2004 a 6/04/2010 Chefe de Divisão Municipal de Remunerações e Gestão de Processo na Câmara Municipal do Porto.
Entre 19/05/2003 a 01/12/2004, Directora de Serviços de Planeamento da Formação no Conselho dos Oficiais de Justiça - Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ).
2000/2001, Leccionou na Escola Profissional Profitecla a disciplina de Organização Judiciária/Organização G. S. R. Notariado, em acumulação de funções.
2001/2002, Leccionou na Escola Profissional Profitecla a disciplina de Processo do Trabalho, em acumulação de funções.
Entre Outubro de 1992 a Maio de 2003 - área jurídica na DGAJ.
Entre Setembro de 1992 a Outubro de 1994 - área de Recursos Humanos na DGAJ.
Entre Junho de 1988 a Agosto de 1992 - Oficial de Justiça.
Cursos de formação
Seminário de Alta Direcção
Pós-Graduação "Direito Comunitário do Trabalho"
Pós-Graduação "O Novo Contencioso Administrativo"
Pós - Graduação "Direito do Emprego Público" - I
Pós - Graduação "Direito do Emprego Público" - II
Curso de Técnicas de Chefia e Liderança
Gestão de Relações no Trabalho
Porto e Direcção Municipal de Recursos Humanos, 20 de Outubro de 2010. - A Directora de Departamento Municipal de Gestão de Recursos Humanos, Verónica Torgal Ferreira.
303833814