Deliberação (extracto) n.º 869/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 20 de Abril de 2010, nos termos e ao abrigo dos Estatutos do IEFP, IP, aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeado, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, o licenciado, Manuel Domingos Areal e Sousa, no cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão, cargo equiparado a cargo de direcção intermédia de 1.º grau.
Nota Curricular
Manuel Domingos Areal e Sousa, nascido a 11 de Dezembro de 1967;
Licenciado em Economia, Especialização em Economia Aplicada e Gestão de Empresas, pela Faculdade Economia da Universidade do Porto, 1993;
Curso de Alta Direcção em Administração Pública, INA, 2010;
Técnico Superior Consultor, do quadro do IEFP, IP, admitido a 5 de Setembro de 1994, actualmente com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;
No período compreendido entre 5 de Setembro de 1994 e 22 de Agosto de 1999, exerceu funções de Técnico Superior na Direcção de Serviços de Análise e Acompanhamento de Programas e na Divisão de Análise e Formação Externa do Programa Pessoa, QCA II;
No período compreendido entre 23 de Agosto de 1999 e 8 de Agosto de 2001, exerceu o cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Informática e Controlo de Gestão na Delegação Regional Norte do IEFP, IP;
No período compreendido entre 9 de Agosto de 2001 e 31 de Maio de 2007, exerceu o cargo de Director de Serviços da Direcção de Serviços de Planeamento Operacional e Controlo de Gestão na Delegação Regional Norte do IEFP, IP;
No período compreendido entre 17 de Agosto de 2001 e 22 de Julho de 2004, exerceu o cargo de presidente da Comissão de Fiscalização do CINCORK;
No período compreendido entre 1 e 30 de Junho de 2007 exerceu funções de Técnico Superior na Delegação Regional Norte do IEFP, IP;
No período compreendido entre Julho de 2007 e Abril de 2010, exerceu funções de Técnico Superior na Unidade de Gestão e de Desenvolvimento do Emprego no Centro de Emprego de Santo Tirso;
Data: 04-05-2010. - Nome: José Realinho de Matos, cargo: Vogal do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
203224531