Deliberação (extracto) n.º 711/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., de 23 de Fevereiro de 2010, nos termos e ao abrigo do art.º 22.ºA, dos Estatutos do IEFP, IP, aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e do art.º 27.º, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-a/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no art.º 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foram nomeados, em regime de substituição, com efeitos a partir de 6 de Março de 2010, como titulares de cargos de direcção intermédia de 1.º grau, os seguintes Dirigentes de unidades orgânicas locais da Delegação Regional do Alentejo:
A licenciada, Maria Manuela Manso Duarte, no cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego de Évora.
O licenciado, Rui Manuel Cosme Estriga, no cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de Montemor-o-Novo.
Nota Curricular
Maria Manuel Manso Duarte, nascida a 12 de Outubro de 1967.
Licenciada em Economia pela Universidade de Évora.
No período compreendido entre 1993 e 1998, foi Professora do Ensino Básico, Secundário e Formadora no IEFP, IP.
No período compreendido entre 1999 e Junho de 2000, exerceu o cargo de Directora Administrativo/financeira da Empresa Alfatop Automóveis, Lda.
No período compreendido entre Janeiro de 2001 e Junho de 2004, exerceu funções de Técnica Superior na Delegação Regional do Alentejo.
Desde Julho de 2004, exerceu funções de Técnica Superior no Centro de Emprego de Évora.
No período compreendido entre 5 de Janeiro de 2010 e 5 de Março de 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego de Évora.
Nota Curricular
Rui Manuel Cosme Estriga, nascido o 15 de Fevereiro de 1976.
Licenciado em Gestão de Empresas.
Frequência do Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, com parte curricular cumprida e em fase de elaboração da dissertação.
Antes do ingresso no I.E.F.P., I.P., teve experiência como Gestor de Seguros, Técnico Oficial de Contas e Formador.
Em 4 de Janeiro de 2001, ingressou no IEFP, IP, como Técnico de Emprego no Centro de Emprego de Montemor-o-Novo.
Desde 24 de Dezembro de 2004, ingressou na carreira de Técnico Superior de Emprego, situação que mantém até à actualidade.
No período compreendido entre 5 de Janeiro de 2010 e 5 de Março de 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de Montemor-o-Novo.
Participação em acções de formação diversas.
Data: 2010-04-13. - Nome: Sara Maria Murta Ribeiro, Cargo: Directora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico.
203141588