Deliberação (extracto) n.º 467/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 12 de Janeiro de 2010, nos termos e ao abrigo do artigo 22.ºA, dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e do artigo 27.º, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foi nomeado, em regime de substituição, o licenciado, Alcídio Augusto Castanheira, no cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de Bragança, cargo de direcção intermédia de 1.º grau.
Nota Curricular
Alcídio Augusto Castanheira, nascido a 4 de Março de 1954.
Licenciado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico nos domínios da Língua Portuguesa e Educação para a Cidadania e Formação Pessoal e Social.
Curso de Estudos Superiores Especializados em Administração Escolar.
No período compreendido entre 1 de Outubro de 1974 e 30-09-1977, exerceu desempenhei funções docentes;
No período compreendido entre 1 de Outubro de 1977 e 31 de Maio de 1987, exerceu funções técnicas no âmbito da Acção Social Escolar.
No período compreendido entre 1 de Junho de 1987 e 31 de Agosto 1989, exerceu funções técnicas no Instituto Politécnico de Bragança.
No período compreendido entre 1 de Setembro de 1989 e 31 de Agosto de 1996, exerceu funções docentes.
No período compreendido entre 1 de Setembro de 1996 e 22 de Fevereiro de 2002, exerceu o cargo de Coordenador Concelhio da Educação Recorrente e Extra-escolar de Bragança. Durante o mesmo período, desempenhei funções de representante do Ministério da Educação no âmbito do Programa do Rendimento Mínimo Garantido, na CLA de Bragança, e de membro efectivo do Núcleo Executivo do Programa do Rendimento Mínimo Garantido do Concelho de Bragança.
No ano de 2001 e parte de 2002, membro efectivo da Rede Regional de Emprego.
No período compreendido entre 22 de Fevereiro e 30 de Junho de 2002, exerceu o cargo de Coordenador Adjunto do Centro de Área Educativa de Bragança.
Desde 24 de Junho de 2005, desempenha as funções de Coordenador Educativo de Bragança agora com a nova designação de Coordenador de Equipa de Apoio às Escolas.
No período compreendido entre 2002 e 2004, exerceu as funções de Coordenador de Estágio Pedagógico.
No período compreendido entre 2002 e 2004, exerceu as funções de coordenador do concelho de docentes e integrei o Conselho Pedagógico.
Data: 2010-02-26. - Nome: Sara Maria Murta Ribeiro, cargo: Directora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico.
202964214