Deliberação (extracto) n.º 382/2010
Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 5 de Janeiro de 2010, nos termos e ao abrigo do artigo 22.º-A, dos Estatutos do IEFP, IP, aprovados pela Portaria 637/2007, de 30 de Maio, e republicados em anexo à Portaria 570/2009, de 29 de Maio, rectificada pela Declaração de Rectificação 42/2009, de 23 de Junho, e do artigo 27.º, da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, e alterada pela Lei 64-a/2008, de 31 de Dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), conjugado com o disposto no artigo 6.º, da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, foram nomeados, em regime de substituição, como titulares de cargos de direcção intermédia de 1.º grau, os seguintes Dirigentes de unidades orgânicas locais da Delegação Regional do Norte:
A licenciada, Madalena Maria Queirós Quintão, no cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego de Barcelos.
A licenciada, Fernanda Alberta Rodrigues Gonçalves, no cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego de Fafe.
A licenciada, Maria Helena de Carvalho Chaves, no cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego de Guimarães.
A licenciada, Marta Cristina Oliveira Rodrigues, no cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego de Lamego.
O licenciado, Telmo José Lopes Gabriel, no cargo de Director de Centro do Centro de Emprego de Macedo de Cavaleiros.
Nota Curricular
Madalena Maria Queirós Quintão, nascida a 23 de Dezembro de 1969.
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos, pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.
Licenciatura em Sociologia das Organizações, pela Universidade do Minho.
No período compreendido entre Dezembro de 2003 e Dezembro de 2009, exerceu o cargo de Chefe de Serviços no Centro de Emprego de Barcelos.
Em 2003, técnica superior Assessora.
Em Novembro de 1997, exerceu funções de técnica superior no Centro de Emprego de Barcelos.
No período compreendido entre 1995 e 1996, Coordenadora de projectos de formação/emprego numa IPSS do concelho de Esposende.
Nota Curricular
Fernanda Alberta Rodrigues Gonçalves, nascida a 4 de Fevereiro de 1968.
Licenciatura em Gestão de Empresas, pela Universidade do Minho.
Pós Graduação em Contabilidade Pública, pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).
No período compreendido entre Janeiro de 1991 e Abril de 1991, estágio como promotora de Formação Profissional, na Associação Industrial do Minho.
No período compreendido entre Abril de 1991 e Janeiro de 1992, estágio na categoria de técnica superior do IEFP, IP.
Em Maio de 1992, Formadora do módulo de Gestão do Curso ACPE/1992, no IEFP, IP.
Em Agosto de 1992, ingressou no IEFP, IP.
No período compreendido entre Setembro de 1995 e Fevereiro de 1996, exerceu o cargo de Directora interina do Centro de Emprego de Fafe.
Desde Dezembro de 1993, a exercer o cargo de Chefe de Serviços do Centro de Emprego de Fafe.
Desde Agosto de 1998, é técnica superior Consultora.
Nota Curricular
Maria Helena de Carvalho Chaves, nascida a 30de Agosto de 1972.
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, pela Universidade do Minho.
Licenciatura em Sociologia das Organizações, pela Universidade do Minho.
No período compreendido entre 1 de Janeiro de 2009 e 4 de Janeiro de 2010, exerceu funções de técnica superior de Emprego no Centro de Emprego de Guimarães.
No período compreendido entre 1 de Janeiro de 2006 e 31 de Dezembro de 2008, exerceu o cargo de Directora de Centro do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão.
No período compreendido entre 2 de Julho de 2005 e 31 de Dezembro de 2005, exerceu o cargo de Chefe de Serviços da Unidade de Desenvolvimento do Emprego, do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão.
No período compreendido entre 24 de Maio de 2001 e 1 de Julho de 2005, exerceu o cargo de Coordenadora do Núcleo de Gestão no Centro de Emprego de Guimarães.
No período compreendido entre 19 de Maio de 1997 e 1 de Julho de 2005, exerceu funções de técnica superior da área do Emprego, a desempenhar funções no Centro de Emprego de Guimarães, no âmbito de Programas de Emprego e Formação Profissional.
Nota Curricular
Marta Cristina Oliveira Rodrigues, nascida a 29 de Julho de 1975.
Licenciada em Sociologia.
Pós Graduação em "Gestão de Recursos Humanos", pelo Instituto Piaget no Campus Universitário de Viseu.
No período compreendido entre 2006 e 2009, exerceu o cargo de Chefe de Serviços no Centro de Emprego de Lamego.
No período compreendido entre 2004 e 2005, exerceu funções de Conselheira de Orientação Profissional no Centro de Emprego de Lamego.
Fez parte da Equipa Técnica dos seguintes programas: Programa Estágios Profissionais, Programa de Estímulo à Oferta - PEOE, Programa PEPS: EMFORMA; FORDESQ; Apoio ao Desenvolvimento do artesanato e do Património Cultural e Urbanístico, UNIVA, Certificação, Acções de divulgação no âmbito do Mercado de Emprego.
No período compreendido entre 2001 e 2003, exerceu funções de Conselheira de Orientação Profissional, no Centro de Emprego de Guimarães.
Fez parte da Equipa Técnica nos seguintes Programas: Programa Vida - Emprego, Programa Estágios Profissionais, Programa de Estímulo à Oferta de Emprego - Modalidade ILE, Programa Reabilitação.
Em 2000, Estágio probatório realizado no âmbito da Formação Inicial de Conselheiros de Orientação Profissional.
No período compreendido entre 1998 e 2000, Directora Técnica de uma IPSS, tendo em simultâneo prestado apoio ao Serviço Local da Segurança Social, no âmbito do Rendimento Mínimo Garantido.
Nota Curricular
Telmo José Lopes Gabriel, nascido a 3 de Março de 1970.
Licenciatura em Sociologia das Organizações, pela Universidade do Minho.
No período compreendido entre Julho de 1996 e Maio de 1997, fez parte da equipa técnica de projecto de luta contra a pobreza desenvolvido em Bragança por entidade de solidariedade social.
Após formação em "Qualificação de Técnicos Superiores" efectivou-se vínculo ao IEFP, IP, por Contrato Individual de Trabalho desde 14 de Novembro de 97, exercendo funções de Técnico Superior no Centro de Emprego de Macedo de Cavaleiros.
Exercício de funções diversas a nível técnico na área de emprego, complementadas também por intervenção na componente de formação, mais propriamente pela gestão da medida Sistema de Aprendizagem.
No período compreendido entre Agosto de 2001 e Dezembro de 2009, exerceu o cargo de Chefe de Serviços da Unidade de Desenvolvimento de Emprego do Centro de Emprego de Macedo de Cavaleiros.
Transição voluntária para a carreira de Técnico Superior de Emprego desde Novembro.2002, tendo sido promovido a Técnico Superior de Emprego Assessor em resultado de Concurso específico relativo ao ano de 2003.
Data: 2010-02-11. - Nome: Sara Maria Murta Ribeiro, Cargo: Directora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico.
202913598