Considerando que a Lei 2/2004, de 15 de janeiro - com as alterações introduzidas pelas Leis 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro -, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 1.º grau, é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis anos de experiência profissional em funções, cargos carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que nos termos do n.º 2 do artigo 8.º dos Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do anexo ao despacho 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, o cargo de diretor do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, é equiparado, para todos os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 1.º grau;
Considerando que o Dr. Vítor Manuel Sanches Lucas é possuidor de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de diretor do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa:
Ao abrigo do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) e do n.º 1 do artigo 92.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de diretor do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, o Dr. Vítor Manuel Sanches Lucas, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.
Nota curricular
1 - Elementos de identificação:
Nome - Vítor Manuel Sanches Lucas;
Naturalidade - Ajuda, Lisboa
Data de nascimento - 22 de junho de 1958.
2 - Formação académica:
Pós-graduação em Estudos Europeus (ISEG-UTL);
Licenciatura em Sociologia (UAL).
3 - Formação complementar:
Estágio profissional «ERASMUS Programme na Universidad Complutense de Madrid», 2009;
Participação na conferência europeia «VMWorld - Europe 2009», Cannes, França;
«FORGEP-Programa de Formação em Gestão Pública», Instituto Nacional de Administração (INA), 2007;
«Gestão da Contratação de Sistemas de Tecnologias da Informação», INA, 2000;
«Curso de Formação de Formadores», Direção-Geral de Desenvolvimento Rural, 1996.
4 - Atividade profissional:
De 18 de fevereiro de 2008 até à presente data, coordenador do Gabinete de Informática (GI) e Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) dos Serviços de Administração e Ação Social da Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa (SAAS-UTL);
De 28 junho de 2007 a 17 de fevereiro de 2008, diretor de serviços de Sistemas e Tecnologias da Informação (DSSTI) da Secretaria-Geral do Ministério da Educação, acumulando funções de coordenador do Gabinete de Informática e Departamento de Gestão de Recursos Humanos dos SAAS-UTL. Acumulação de funções autorizada por despacho da Ministra da Educação (despacho 15 851/2007, Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 23 de julho de 2007);
De 22 junho de 2005 a 27 de junho de 2007, coordenador do Gabinete de Informática e responsável pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos, dos SAAS-UTL;
De 6 de agosto de 2002 a 21 de junho de 2005, nomeado diretor de serviços de Gestão e Administração (DSGA) do Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIAP);
De 7 de fevereiro de 2000 a 5 de agosto de 2002, nomeado chefe de divisão de Organização e Recursos Humanos (DORH), do INIAP;
Técnico superior de informática de 2.ª classe, desde junho de 1994 no Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar, exercendo funções na Divisão de Informática;
Operador de sistemas de 2.ª classe, desde dezembro de 1992, desempenhando funções no Núcleo de Informática do Instituto de Mercados Agrícolas e Indústrias Agro-Alimentares;
Técnico auxiliar de 2.ª classe desde 4 de fevereiro de 1986, com funções na área dos incentivos fiscais e licenciamento industrial, no Instituto de Apoio aos Produtos Agrícolas e Alimentares;
Inicia funções em 1 de agosto de 1978 na Direção-Geral das Indústrias Agrícolas e Alimentares, desempenhando tarefas nas áreas de contabilidade e pessoal.
5 - Atividades relevantes:
Gestão de recursos humanos, elaboração e gestão de mapas de pessoal, propostas de orçamento acompanhamento e esclarecimento de todos os procedimentos referente à avaliação de desempenho (SIADAP), membro do CCA por inerência;
Elaboração de procedimentos de aquisição de bens e serviços, incluindo a definição dos equipamentos e respetivas especificações técnicas bem como a produção do caderno de encargos, em instalação de rede elétrica, cablagem estruturada, equipamentos ativos, compreendendo os servidores, routers, sistemas operativos e software específico, firewall;
Júri em vários concursos de aquisição de bens e serviços (ANCP);
Conceção, coordenação e formação de cursos de Access, Windows, Word e Excel, elaboração dos respetivos manuais de apoio no domínio da informática e dos recursos humanos;
Orientou bolseiros Erasmus e estagiários no âmbito da formação profissional para técnicos administrativos e informáticos;
Conceção e elaboração de plano e relatório de atividades, manuais de procedimentos e regulamentos;
Júri de variados concursos de dirigentes intermédios, de admissão de técnicos superiores, assistentes técnicos e operacionais;
Sponser, da Universidade Técnica de Lisboa, no projeto VoIP;
Pivot administrativo da UTL do projeto e-U Campus Virtual;
Líder da participação do INIAP no Projeto AGRO 444, da ação n.º 8.1, «Desenvolvimento de um sistema de informação para a prospeção e difusão do conhecimento e inovação no setor agro-rural»;
6 - Louvor:
Louvor 149/2006, atribuído pelo presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 3 de março de 2006.
13 de novembro de 2013. - O Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra.
207452254