Deliberação (extrato) n.º 1135/2014
Considerando que:
Em 01 de julho de 2012 entrou em vigor o Decreto-Lei 135/2012, de 29 de junho, que aprovou a Lei Orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., tendo os seus estatutos sido aprovados pela Portaria 353/2012, de 1 de outubro, e ainda criadas as unidades flexíveis pela deliberação 287/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro, e pela deliberação 1122/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 21 de maio, alterada pela deliberação 1124/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 21 de maio;
É necessário nomear o dirigente do Departamento Administrativo e Financeiro por forma a assegurar o regular funcionamento dos serviços;
A Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, estabelece que o exercício de cargos dirigentes pode ser exercido, em regime de substituição, nos casos de vacatura de lugar;
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 21.º da Lei 3/2004, de 15 de janeiro, e no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, ambas na sua redação atual, o Conselho Diretivo deliberou em reunião de 22 de novembro de 2013 por unanimidade, nomear, no cargo de Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, por urgente conveniência de serviço e com efeitos reportados a 1 de dezembro de 2013, o licenciado João Luís Rodrigues Guedes, técnico superior do mapa de pessoal deste Instituto, o qual reúne os requisitos legais e é detentor de aptidão técnica para o exercício de funções de direção e de coordenação.
13 de dezembro de 2013. - O Vogal do Conselho Diretivo, João Rosa.
Departamento Administrativo e Financeiro
Nome - João Luís Rodrigues Guedes
Data de nascimento: 28/03/1965
Habilitações académicas:
1996 - Licenciatura em Gestão - Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
Atividade profissional:
De 01 de outubro de 2013 a 30 de novembro de 2013 - Chefe de Divisão de Contratação e Logística no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., na Unidade de Logística;
De 27 de junho de 2010 até 30 de setembro de 2012 - Técnico Superior na Autoridade Florestal Nacional na área de contratação;
De 1 de agosto de 2008 a 27 de junho de 2010 Gestor de Categorias no Centro de Aprovisionamento Integrado (CAPI), da Secretaria - Geral do Ministério da Educação;
De 01 novembro de 2003 a 31 de julho de 2008 Chefe da Área do Património; a partir de 2005 acumula a função de Chefe de Área do Aprovisionamento no Instituto da Droga e da Toxicodependência - IDT;
Desde 1 de maio de 2000 a 30 de outubro de 2003 Assistente Administrativo a desempenhar funções de Técnico Superior na Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência - SPTT;
De 21 de junho de 1996 a 30 de abril de 2000 Assistente Administrativo - apoio à Direção do Centro de Atendimento a Toxicodependentes - CAT, de Évora da Direção Regional Do Alentejo do Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência;
De 1990 até 1996 Contabilista no ARES do Pinhal - Instituição Particular de Solidariedade Social - IPSS;
De 19 de outubro de 1987 até 20 de junho de 1996 - Monitor - Técnico psicossocial - Centro das Taipas;
Experiência profissional mais relevante:
No âmbito das funções e cargos dirigentes exercidos na Administração Pública desenvolveu atividades no domínio das áreas de Planeamento e agregação das necessidades de compra de bens e serviços; Categorização e standardização de bens e serviços a adquirir; Preparação e instrução das peças dos procedimentos ao abrigo do Código dos Contratos Públicos; Participação como membro de Júri em diversos procedimentos; Gestor de procedimentos nas plataformas eletrónicas de contratação; Formador sobre o Sistema Nacional de Compras Públicas e Código dos Contratos Públicos; Apoio na área financeira, nomeadamente na classificação e registo no GERFIP de documentos de Despesa e Receita e colaboração na elaboração do orçamento; Controlo da execução orçamental, incluindo projetos inscritos no PIDDAC; Análise de mapas contabilísticos; Controlo orçamental; Classificação da despesa nos procedimentos do Aprovisionamento; Classificação e processamento de documentos de despesa no sistema contabilístico.
Formação profissional mais relevante:
2012 - Especialização em Compras e Contratação Pública - INA - Instituto Nacional Administração;
2008 - O Novo Regime da Contratação Pública, INA - de 26 a 30 de maio;
2007 - Dirigir pessoas e equipas com inteligência emocional - INA - 3 a 5 de dezembro;
2007 - Desenvolver a inteligência Emocional - INA - 10 a 12 de setembro;
2007 - Conhecer e usar a Inteligência Emocional - INA - 15 a 17 de maio;
2006 - Preparar a Administração Pública para as compras Eletrónicas - Leadership - de 25 de setembro a 29 de novembro;
2005 - Pós-Graduação em Contabilidade, Finanças Públicas e Gestão Orçamental - Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão - Instituto para o Desenvolvimento e Estudos Económicos, Financeiros e Empresariais;
1995 - Formação Pedagógica de Formadores - 25 de setembro a 3 de novembro;
1992 - Curso de Gestão de Conflitos - Estratégias de Negociação - COPRAI - 9 a 11 de dezembro.
207830005