Despacho (extrato) n.º 2174/2014
1 - O Decreto-Lei 193/2012, de 23 de agosto, aprovou a nova Lei Orgânica do IASFA, I. P., definindo a sua missão e atribuições. Posteriormente, a Portaria 189/2013, de 22 de maio, aprovou os Estatutos do IASFA, I. P., definindo a sua organização interna e as atribuições e competência das unidades orgânicas.
Tendo em consideração as competências atribuídas ao Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo e considerando que o cargo de Chefe do Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo desse Gabinete se encontra formalmente vago, torna-se necessário proceder à nomeação do seu titular por forma a garantir o seu normal funcionamento e a cabal prossecução das competências que lhe são cometidas.
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, foi designado, em regime de substituição, para exercer o cargo de Chefe do Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo, o Coronel José Duarte Velosa Trindade cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo de aptidão e da experiência profissional necessárias para o desempenho do cargo em que é investido.
2 - O presente despacho produz efeitos a 27 de dezembro de 2013.
Nota Curricular
1 - Dados Pessoais
Nome: José Duarte Velosa Trindade.
Nascido em Funchal a 06 de junho de 1959.
2 - Habilitações Académicas
Curso de Promoção a Oficial Superior (Instituto de Altos Estudos Militares) - 1991/1992.
Licenciatura em Ciências Sócio Militares - Curso das Armas (Academia Militar) - 1979-1984.
3 - Experiência Profissional
Chefe do Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo do IASFA, I. P., desde 27 de dezembro de 2013.
De 08 de outubro de 2007 a 27 de dezembro de 2013, desempenhou as funções de Subdiretor da Direção de Serviços de Pessoal do Exército.
Entre 02 de outubro de 2006 e 07 de outubro de 2007, desempenhou as funções de Chefe do Estado-Maior do Comando Operacional e da Zona Militar da Madeira.
Entre 2003 e 2006 desempenhou a função de Adjunto da Repartição de Pessoal Civil da Direção de Administração de Recursos Humanos do Comando do Pessoal do Exército.
Entre 2001 e 2003 desempenhou a função de Comandante do Corpo de Alunos da Escola Superior Politécnica do Exército.
Entre 1996 e 2001 desempenhou a função de Chefe da Repartição de Instrução do Comando da Instrução do Exército.
Entre 1995 e 1996 desempenhou funções de Staff Officer/Liasion Officer na Missão das Nações Unidas em Angola (ONU/UNAVEM III).
Em 1994 foi colocado no Estado-Maior do Exército como Adjunto de Divisão de Instrução.
Colocado no Grupo de Artilharia de Guarnição n.º 1 nos Açores em 1992, a seguir à frequência do Curso de Promoção a Oficial Superior, desempenhou funções de Oficial de Operações, Informações e Segurança.
Foi colocado no Colégio Militar em 1988 onde desempenhou funções de Comandante de Companhia, no Corpo de Alunos e em 1990 no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1 como Comandante de Bataria de Instrução.
Desempenhou funções de Comandante de Pelotão, de Comandante de Bataria e de Instrutor na Escola Prática de Artilharia entre 1984 e 1988.
4 - Formação Complementar
Curso de Auditores de Defesa Nacional (IDN) - 2011/2012
Curso de gestão da formação - 2006
Curso de desenvolvimento de competências em gestão estratégica para reforço dos processos de mudança e inovação na administração pública - 2005
Curso "novo modelo de avaliação de desempenho dos Funcionários públicos" - 2004
31 de janeiro de 2014. - O Presidente do Conselho Diretivo, Francisco António Fialho da Rosa.
207584706