-
Exonera Luís Saavedra Temes de Oliveira e Carlos Augusto de Sousa Reis dos cargos que exerciam no Conselho de Administração do Centro de Formação Profissional para o Sector das Pescas (FORPESCAS) e nomeia para as mesmas funções Isabel Maria Gomes Ventura e José Manuel Antunes de Almeida. Exonera António de Sá Carvalho do cargo que exercia na Comissão de Fiscalização e nomeia em sua substituição Eduardo Augusto Costa. Reconduz Helena Maria Alves Silva e José Carlos da Fonseca Pantaleão nos cargos de exercem (...)
-
2005-01-06 - DESPACHO 230/2005 - SECRETÁRIO DE ESTADO DO TESOURO E DAS FINANÇAS-MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Nomeia para o conselho consultivo do Instituto de Seguros de Portugal, com produção de efeitos a partir de 19 de Janeiro de 2005, Prof. João Tiago Praça Nunes Mexia, Dr. Luís Eduardo da Silva Barbosa, Dr.ª Maria do Carmo Portela Herédia Vieira da Fonseca. Nomeia para a comissão de fiscalização do Instituto de Seguros de Portugal, com produção de efeitos a partir de 19 de Dezembro de 2004, Engenheiro Álvaro Pinto Correia, que presidirá, Dr. Manuel de Lima Dias Martins e Dr. José Rodrigues de Jesus, revisor (...)
-
Nomeia o licenciado Joaquim Augusto Rodrigues, para o cargo de presidente do Instituto Português da Droga e da Toxicodependência. Publica em anexo o "curriculum vitae" do nomeado.
-
Nomeia a licenciada Lígia Costa para exercer funções no gabinete do Ministro da Educação, Prof. Doutor Eduardo Marçal Grilo, com efeitos desde 1 de Julho de 1999. Estabelece o vencimento da nomeada.
-
Nomeia o licenciado António de Oliveira Leite para exercer assessoria técnica, no gabinete da Secretária de Estado da Educação, Ana Benavente e refere a remuneração do nomeado.
-
2003-05-15 - DESPACHO CONJUNTO 591/2003 - MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS;PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Nomeia o Dr. Luís Miguel Serradas de Sousa Tavares, director do Departamento de Assuntos Jurídicos, autorizando o nomeado a exercer a actividade de docência privada.
-
Nomeia o Lic. Elísio Costa Santos Summavielle Director do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P., publicando em anexo a síntese curricular do nomeado.
-
Nomeia o Doutor António Manuel Filipe Rocha Pimentel, para exercer o cargo de director do Museu Nacional de Arte Antiga, e publica em anexo a síntese curricular do nomeado.
-
Nomeia o presidente e três vogais executivos do conselho de administração do Hospital de Magalhães Lemos, E. P. E.. Publica em anexo as notas curriculares dos nomeados.
-
Nomeia o conselho de administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. Publica em anexo as notas curriculares dos nomeados.
Outros Sites
Visite os nossos laboratórios, onde desenvolvemos pequenas aplicações que podem ser úteis: