Despacho 5500/2024, de 20 de Maio
- Corpo emitente: Finanças - Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças
- Fonte: Diário da República n.º 97/2024, Série II de 2024-05-20
- Data: 2024-05-20
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa António José Salgado da Silva para exercer as funções de motorista no Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças.
Texto do documento
Despacho 5500/2024
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista no meu Gabinete António José Salgado da Silva, com efeitos a 2 de abril de 2024.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República, 2.ª série, e publicite-se na página eletrónica do Governo, nos termos do disposto nos artigos 12.º e 18.º do mesmo decreto-lei.
3 de maio de 2024. - O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim José Miranda Sarmento.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: António José Salgado da Silva;
Data de nascimento: 16 de junho de 1970.
2 - Habilitações literárias:
Ensino básico.
3 - Experiência profissional:
De 30 de março de 2022 a 1 de abril de 2024 - exerceu funções de motorista no Gabinete do Ministro das Finanças;
De 26 de outubro de 2019 a 30 de março de 2022 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento;
De 18 de fevereiro a 25 de outubro de 2019 - exerceu funções de motorista do Gabinete da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional;
De 26 de novembro de 2015 a 18 de fevereiro de 2019 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas;
De 6 de maio de 2013 a 29 de outubro de 2015 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local;
De 1 de janeiro de 2012 a 5 de maio de 2013 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
De 28 de junho de 2011 a 31 de dezembro de 2011 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional;
De 2009 a 2011 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento;
De 2005 a 2009 - exerceu funções de motorista do Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional;
De 1996 a 2005 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Primeiro-Ministro;
De 1993 a 1996 - exerceu funções de motorista na empresa Rathiofarm - Produtos Farmacêuticos, L.da;
De 1992 a 1993 - exerceu funções de motorista na empresa Botelho & Rodrigues, L.da;
De 1988 a 1992 - exerceu funções de motorista da empresa A. Centazzi.
317675135
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista no meu Gabinete António José Salgado da Silva, com efeitos a 2 de abril de 2024.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República, 2.ª série, e publicite-se na página eletrónica do Governo, nos termos do disposto nos artigos 12.º e 18.º do mesmo decreto-lei.
3 de maio de 2024. - O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim José Miranda Sarmento.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: António José Salgado da Silva;
Data de nascimento: 16 de junho de 1970.
2 - Habilitações literárias:
Ensino básico.
3 - Experiência profissional:
De 30 de março de 2022 a 1 de abril de 2024 - exerceu funções de motorista no Gabinete do Ministro das Finanças;
De 26 de outubro de 2019 a 30 de março de 2022 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento;
De 18 de fevereiro a 25 de outubro de 2019 - exerceu funções de motorista do Gabinete da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional;
De 26 de novembro de 2015 a 18 de fevereiro de 2019 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas;
De 6 de maio de 2013 a 29 de outubro de 2015 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local;
De 1 de janeiro de 2012 a 5 de maio de 2013 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
De 28 de junho de 2011 a 31 de dezembro de 2011 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional;
De 2009 a 2011 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento;
De 2005 a 2009 - exerceu funções de motorista do Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional;
De 1996 a 2005 - exerceu funções de motorista do Gabinete do Primeiro-Ministro;
De 1993 a 1996 - exerceu funções de motorista na empresa Rathiofarm - Produtos Farmacêuticos, L.da;
De 1992 a 1993 - exerceu funções de motorista na empresa Botelho & Rodrigues, L.da;
De 1988 a 1992 - exerceu funções de motorista da empresa A. Centazzi.
317675135
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5753652.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5753652/despacho-5500-2024-de-20-de-maio