Despacho 5283/2024, de 14 de Maio
- Corpo emitente: Negócios Estrangeiros - Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus
- Fonte: Diário da República n.º 93/2024, Série II de 2024-05-14
- Data: 2024-05-14
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
1 - Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo o mestre Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira, conselheiro de embaixada do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para exercer as funções de chefe do meu Gabinete.
2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos previstos nos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
3 - Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o designado fica autorizado a exercer as atividades compreendidas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do mesmo decreto-lei, aplicáveis ex vi do artigo 8.º do Decreto-Lei 12/2012, de 20 de janeiro.
4 - Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do referido decreto-lei, designo o adjunto Diogo Andrade Fraga Girão de Sousa para substituir o chefe do Gabinete nas suas ausências e impedimentos.
5 - Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 12.º do mesmo diploma legal, a nota curricular do designado ao abrigo do n.º 1 é publicada em anexo ao presente despacho, o qual produz efeitos à data de 6 de abril de 2024.
6 - Conforme disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
2 de maio de 2024. - A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Carmelo Rosa Calado Lopes Domingos.
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira.
Nasceu em 30 de junho de 1975, em Lisboa.
2 - Formação académica:
Licenciatura em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa;
Mestrado em Teoria e História das Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science.
3 - Experiência profissional:
Aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada, aberto em 31 de dezembro de 1998;
Adido de embaixada na Secretaria de Estado (na Direção de Serviços das Organizações Políticas Internacionais na Direção-Geral dos Assuntos Multilaterais) em 6 de setembro de 1999;
Adjunto no Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus em 21 de maio de 2001;
Terceiro-secretário de embaixada em 7 de setembro de 2001;
Adjunto no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus em 8 de abril de 2002;
Na Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas em 23 de junho de 2004;
Segundo-secretário de embaixada em 7 de setembro de 2004;
Primeiro-secretário de embaixada em 7 de setembro de 2007;
Na Secretaria de Estado, como chefe de divisão da Direção de Serviços da África Subsariana na Direção-Geral de Política Externa em 1 de novembro de 2010;
Diretor dos Serviços de Recursos Humanos no Departamento Geral de Administração em 9 de maio de 2011;
Correspondente europeu, diretor de serviços para os Assuntos Políticos Europeus na Direção-Geral de Política Externa em 14 de maio de 2012;
Conselheiro de embaixada em 19 de dezembro de 2014;
Na Embaixada de Portugal em Brasília a 29 de agosto de 2015;
Na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia a 17 de julho de 2019;
Adjunto diplomático no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional de 23 de agosto de 2021 a 29 de março de 2022;
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Internacionalização de 30 de março de 2022 a 2 de abril de 2024.
317660174
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5746163.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
12/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico do Gabinete do Primeiro-Ministro.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5746163/despacho-5283-2024-de-14-de-maio