Despacho 1019/2024, de 26 de Janeiro
- Corpo emitente: Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
- Fonte: Diário da República n.º 19/2024, Série II de 2024-01-26
- Data: 2024-01-26
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa, em comissão de serviço, o licenciado António Rui Cardoso dos Santos Canizes para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Infraestruturas Tecnológicas
Texto do documento
Despacho 1019/2024
Sumário: Designa, em comissão de serviço, o licenciado António Rui Cardoso dos Santos Canizes para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Infraestruturas Tecnológicas.
Nos termos previstos nos artigos 1.º, n.º 2, 20.º e 21.º, n.os 6 e 9 a 12 da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, conjugado com o disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 1.º e do artigo 19.º da Portaria 11/2012, de 11 de janeiro, na redação atual, no uso das competências delegadas e subdelegadas pelo Despacho 5356/2023 de 15 de julho de 2022, alínea a) do n.º 5, publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª série, de 10 de maio de 2023, é designado, em comissão de serviço, pelo período de três anos, precedendo procedimento concursal, para o exercício do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de infraestruturas Tecnológicas, o licenciado António Rui Cardoso dos Santos Canizes, cuja síntese curricular que se anexa ao presente despacho, demonstra preencher os requisitos legais de provimento do cargo e possuir a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados ao exercício das inerentes funções.
O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
10 de janeiro de 2024. - A Vogal do Conselho Diretivo, Sílvia Vermelho.
Síntese Curricular
Nome: António Rui Cardoso dos Santos Canizes
I - Formação Académica
Licenciatura em Informática pelo Instituto Superior Tecnologias Avançadas do Porto
II - Experiência profissional:
Desde 01 de abril de 2019 - Chefe da Divisão de Infraestruturas Tecnológicas, em regime de substituição, no Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
De 01 de abril de 2013 a 31 de março de 2019 - Chefe da Divisão de Infraestruturas Tecnológicas, em comissão de serviço, no Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. Desde 01 de agosto 2012 - Especialista de Informática no Instituto Português do Desporto e Juventude;
De 01 de fevereiro 2011 a 31 de julho 2012 - Gestor de Cliente no Instituto de Tecnologias de Informação da Justiça;
De 09 de junho 2008 a 31 de janeiro 2011 - Especialista de Informática Grau 1, Nível 2, no Instituto Nacional de Medicina Legal;
De 24 de julho 2006 a 08 de junho 2008 - Técnico de Informática Grau 1, Nível 1, no Instituto Português da Juventude;
De 15 de março 2006 a 23 de julho 2006 - Técnico de Informática Grau 1, Nível 1, no Instituto de Formação Turística;
De 01 de abril 2001 a 14 de março 2006 - Terceiro Oficial Administrativo a exercer funções de técnico de informática no Hospital Geral de Santo António;
De 01 de maio 1998 a 31 de março 2001 - Terceiro Oficial Administrativo a exercer funções de técnico de informática no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia;
III - Formação Complementar
FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, INA
Curso em regime de e-learning de Engenharia Informática pelo Instituto Superior Tecnologias Avançadas do Porto em conjunto com a Academia de Software.
Segurança Informática, IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública
AZ-900T01: Microsoft Azure Fundamentals
Red Team Vs Blue Team - Microsoft 365 Training Day: Security
Data Scientist - Transformar dados em conhecimento
Regulamento Geral de Proteção de Dados, Diretivas da União Europeia e Legislação Nacional
Administração de Redes Locais
IV - Outras atividades
De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2000 - Formador de TIC, Instituto Ciência e LetrasFormação Especializada, Lda.
De maio de 1993 a 1 de maio de 1998 - Prestador de Serviços/Oficial Administrativo no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
De 3 de abril de 199 a 20 de dezembro de 1996 - Gestor, Sigma Vídeo
De 1 de janeiro a maio de 1993 - Diretor-Adjunto, Rádio Nova Era
De 4 de maio a 31 de dezembro de 1992 - Editor, RTP - Porto
317250038
Sumário: Designa, em comissão de serviço, o licenciado António Rui Cardoso dos Santos Canizes para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Infraestruturas Tecnológicas.
Nos termos previstos nos artigos 1.º, n.º 2, 20.º e 21.º, n.os 6 e 9 a 12 da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, conjugado com o disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 1.º e do artigo 19.º da Portaria 11/2012, de 11 de janeiro, na redação atual, no uso das competências delegadas e subdelegadas pelo Despacho 5356/2023 de 15 de julho de 2022, alínea a) do n.º 5, publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª série, de 10 de maio de 2023, é designado, em comissão de serviço, pelo período de três anos, precedendo procedimento concursal, para o exercício do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de infraestruturas Tecnológicas, o licenciado António Rui Cardoso dos Santos Canizes, cuja síntese curricular que se anexa ao presente despacho, demonstra preencher os requisitos legais de provimento do cargo e possuir a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados ao exercício das inerentes funções.
O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
10 de janeiro de 2024. - A Vogal do Conselho Diretivo, Sílvia Vermelho.
Síntese Curricular
Nome: António Rui Cardoso dos Santos Canizes
I - Formação Académica
Licenciatura em Informática pelo Instituto Superior Tecnologias Avançadas do Porto
II - Experiência profissional:
Desde 01 de abril de 2019 - Chefe da Divisão de Infraestruturas Tecnológicas, em regime de substituição, no Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
De 01 de abril de 2013 a 31 de março de 2019 - Chefe da Divisão de Infraestruturas Tecnológicas, em comissão de serviço, no Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. Desde 01 de agosto 2012 - Especialista de Informática no Instituto Português do Desporto e Juventude;
De 01 de fevereiro 2011 a 31 de julho 2012 - Gestor de Cliente no Instituto de Tecnologias de Informação da Justiça;
De 09 de junho 2008 a 31 de janeiro 2011 - Especialista de Informática Grau 1, Nível 2, no Instituto Nacional de Medicina Legal;
De 24 de julho 2006 a 08 de junho 2008 - Técnico de Informática Grau 1, Nível 1, no Instituto Português da Juventude;
De 15 de março 2006 a 23 de julho 2006 - Técnico de Informática Grau 1, Nível 1, no Instituto de Formação Turística;
De 01 de abril 2001 a 14 de março 2006 - Terceiro Oficial Administrativo a exercer funções de técnico de informática no Hospital Geral de Santo António;
De 01 de maio 1998 a 31 de março 2001 - Terceiro Oficial Administrativo a exercer funções de técnico de informática no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia;
III - Formação Complementar
FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, INA
Curso em regime de e-learning de Engenharia Informática pelo Instituto Superior Tecnologias Avançadas do Porto em conjunto com a Academia de Software.
Segurança Informática, IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública
AZ-900T01: Microsoft Azure Fundamentals
Red Team Vs Blue Team - Microsoft 365 Training Day: Security
Data Scientist - Transformar dados em conhecimento
Regulamento Geral de Proteção de Dados, Diretivas da União Europeia e Legislação Nacional
Administração de Redes Locais
IV - Outras atividades
De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2000 - Formador de TIC, Instituto Ciência e LetrasFormação Especializada, Lda.
De maio de 1993 a 1 de maio de 1998 - Prestador de Serviços/Oficial Administrativo no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
De 3 de abril de 199 a 20 de dezembro de 1996 - Gestor, Sigma Vídeo
De 1 de janeiro a maio de 1993 - Diretor-Adjunto, Rádio Nova Era
De 4 de maio a 31 de dezembro de 1992 - Editor, RTP - Porto
317250038
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5625145.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2004-01-15 -
Lei
2/2004 -
Assembleia da República
Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5625145/despacho-1019-2024-de-26-de-janeiro