Despacho 7446/2023, de 17 de Julho
- Corpo emitente: Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
- Fonte: Diário da República n.º 137/2023, Série II de 2023-07-17
- Data: 2023-07-17
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Designa como técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde o licenciado Ricardo Pinto Gomes
Texto do documento
Despacho 7446/2023
Sumário: Designa como técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde o licenciado Ricardo Pinto Gomes.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista do meu Gabinete, o licenciado Ricardo Pinto Gomes, inspetor da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em regime de comissão de serviço no cargo de Direção de Serviços de Planeamento, Gestão e Informação, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
2 - Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções na sua área de especialização.
3 - O estatuto remuneratório do designado é o de adjunto, conforme o n.º 6 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
4 - Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
5 - Para efeitos do disposto alínea a) no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
6 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 1 de julho de 2023.
7 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
10 de julho de 2023. - O Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Ricardo Pinto Gomes.
Data de nascimento: 6 de abril de 1972.
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de Lisboa;
Frequência do mestrado em Administração Pública, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa.
Habilitações Profissionais:
Diploma de Especialização em Compras e Contratação Pública (DECCP) - Instituto Nacional de Administração (2022);
Curso de Formação em Gestão Pública - FORGEP, Instituto Nacional de Administração (2021);
Curso de Introdução ao Controlo Financeiro (Sistema de Controlo Interno), Instituto Nacional de Administração (2010);
Frequência de ações de formação e conferências, designadamente sobre temáticas de orçamento, contabilidade pública, gestão financeira, auditoria, responsabilidade financeira, projetos cofinanciados, contratação pública, direito administrativo e financeiro (2003-2023).
Situação e experiência profissional:
Diretor de Serviços de Planeamento, Gestão e Informação da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (desde 15 de novembro de 2015);
Chefe de Divisão de Acompanhamento da Execução Orçamental e de Projetos da Direção-Geral do Território (de 1 de setembro a 14 de novembro de 2015);
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros da Direção-Geral do Território (de 1 de outubro de 2013 a 31 de agosto de 2015);
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros do Instituto Geográfico Português (de 1 de setembro de 2010 a 30 de setembro de 2013);
Inspetor na Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, tendo integrado a equipa multidisciplinar de Auditoria do Desempenho Organizacional (de 23 de abril de 2009 a 31 de agosto de 2010);
Técnico superior na Direção de Serviços de Programação e Acompanhamento do Investimento, do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais, Ministério da Obras Públicas, Transportes e Comunicações (de 1 de maio de 2007 a 22 abril 2009);
Secção do Orçamento e Contabilidade, Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (de 17 agosto de 2003 a 30 de abril de 2007);
Programador informático na Repartição de Pessoal Militar Não Permanente, Direção de Administração e Mobilização de Pessoal, Exército Português, Ministério da Defesa Nacional (de 10 de janeiro de 1994 a 16 de agosto de 2003).
316661866
Sumário: Designa como técnico especialista do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde o licenciado Ricardo Pinto Gomes.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista do meu Gabinete, o licenciado Ricardo Pinto Gomes, inspetor da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, em regime de comissão de serviço no cargo de Direção de Serviços de Planeamento, Gestão e Informação, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
2 - Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o designado desempenhará funções na sua área de especialização.
3 - O estatuto remuneratório do designado é o de adjunto, conforme o n.º 6 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
4 - Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
5 - Para efeitos do disposto alínea a) no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
6 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 1 de julho de 2023.
7 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
10 de julho de 2023. - O Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Jorge Almeida Perdigão Seleiro Mestre.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome: Ricardo Pinto Gomes.
Data de nascimento: 6 de abril de 1972.
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Economia, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de Lisboa;
Frequência do mestrado em Administração Pública, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa.
Habilitações Profissionais:
Diploma de Especialização em Compras e Contratação Pública (DECCP) - Instituto Nacional de Administração (2022);
Curso de Formação em Gestão Pública - FORGEP, Instituto Nacional de Administração (2021);
Curso de Introdução ao Controlo Financeiro (Sistema de Controlo Interno), Instituto Nacional de Administração (2010);
Frequência de ações de formação e conferências, designadamente sobre temáticas de orçamento, contabilidade pública, gestão financeira, auditoria, responsabilidade financeira, projetos cofinanciados, contratação pública, direito administrativo e financeiro (2003-2023).
Situação e experiência profissional:
Diretor de Serviços de Planeamento, Gestão e Informação da Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (desde 15 de novembro de 2015);
Chefe de Divisão de Acompanhamento da Execução Orçamental e de Projetos da Direção-Geral do Território (de 1 de setembro a 14 de novembro de 2015);
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros da Direção-Geral do Território (de 1 de outubro de 2013 a 31 de agosto de 2015);
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros do Instituto Geográfico Português (de 1 de setembro de 2010 a 30 de setembro de 2013);
Inspetor na Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, tendo integrado a equipa multidisciplinar de Auditoria do Desempenho Organizacional (de 23 de abril de 2009 a 31 de agosto de 2010);
Técnico superior na Direção de Serviços de Programação e Acompanhamento do Investimento, do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais, Ministério da Obras Públicas, Transportes e Comunicações (de 1 de maio de 2007 a 22 abril 2009);
Secção do Orçamento e Contabilidade, Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (de 17 agosto de 2003 a 30 de abril de 2007);
Programador informático na Repartição de Pessoal Militar Não Permanente, Direção de Administração e Mobilização de Pessoal, Exército Português, Ministério da Defesa Nacional (de 10 de janeiro de 1994 a 16 de agosto de 2003).
316661866
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5413669.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5413669/despacho-7446-2023-de-17-de-julho