Sumário: Nomeação de Claúdio Barrios Vieira para desempenhar o cargo de coordenador do Gabinete do Património e do Serviço de Manutenção.
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Pública (Estatuto do Pessoal Dirigente), aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, e nos artigos 8.º e 9.º do Regulamento dos Cargos de Direção Intermédia do P.PORTO (Regulamento dos Cargos do P.PORTO), aprovado pelo Despacho P.PORTO/P-41/2019, de 14 de outubro, e publicado no Diário da República n.º 210, 2.ª série, pelo Despacho 9944/2019, de 31 de outubro, e por despacho proferido, em 17 de agosto de 2020, pelo Presidente do ISCAP, Professor Coordenador Doutor Fernando José Malheiro de Magalhães, tornou-se público a abertura do período para a apresentação de candidaturas ao procedimento concursal, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), para provimento de um/a dirigente intermédio de 4.º grau: Coordenador/a do GdP e do SdM do ISCAP.
De acordo com o estipulado no artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, o aviso foi também publicitado, por extrato, na 2.ª série do Diário da República, pelo Aviso (extrato) n.º 19824/2020, de 4 de dezembro, por extrato, em jornal de expansão nacional (no Jornal de Notícias de 4 de dezembro de 2020), por publicação integral, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), pela Oferta de Emprego (com o código: OE202012/0124), de 4 de dezembro de 2020, e, por extrato, no sítio da Internet do ISCAP (www.iscap.ipp.pt, em Procedimentos Concursais), em 4 de dezembro de 2020.
Assim, findo o procedimento concursal, o Júri deliberou, por unanimidade, propor a designação do candidato Claudio Barrios Vieira, pois é o candidato que, em sede de avaliação curricular e entrevista pública, melhor corresponde ao perfil exigido para o provimento do cargo de dirigente intermédio de 4.º grau - Coordenador do GdP e do SdM do ISCAP -, considerando que:
1.º Possui um conhecimento profundo do funcionamento das instituições de ensino superior públicas, concretamente do ISCAP e do P.PORTO, e das atividades associadas à área de atuação do GdP e do SdM, cujo conhecimento foi obtido, principalmente, através do exercício de funções como:
Encarregado de Trabalhos, na área científica de Contabilidade, de 24 de fevereiro de 2003 a 31 de dezembro de 2008, no Gabinete de Simulação Empresarial do ISCAP, onde apoiou a execução de todas as tarefas necessárias à preparação e ao normal funcionamento das unidades curriculares de Projecto de Simulação Empresarial I e II;
Técnico Superior, de 1 de janeiro 2009 a 31 de agosto de 2014, no Gabinete de Ambiente Empresarial do ISCAP, onde apoiou a execução de todas as tarefas necessárias à preparação e ao normal funcionamento das unidades curriculares de Contabilidade Geral e Contabilidade Financeira;
Técnico Superior, e responsável direto, no GdP, desde 1 de setembro de 2014, e também no SdM e no Serviço Auxiliar, desde 12 de junho de 2018, tendo-lhe sido atribuído a menção de Desempenho Relevante ao seu desempenho no último biénio de 2017-2018;
Assistente Convidado na área científica de Contabilidade do ISCAP, em diversos semestres desde 1 de outubro de 2010, lecionando as aulas práticas das unidades curriculares de Contabilidade Geral e Contabilidade Financeira;
2.º É detentor da Licenciatura em Contabilidade e Administração, ramo de Auditoria, desde 28 de dezembro de 2002, e concluiu a parte curricular do Mestrado em Auditoria em julho de 2010, pelo que a sua formação académica é plenamente adequada à área de atuação do GdP e do SdM e ao conteúdo funcional como Coordenador do GdP e do SdM;
3.º Frequentou mais de vinte cursos de formação profissional diretamente relacionados com a área de atuação do GdP e do SdM (que totalizam mais de 670 horas de formação), designadamente nas temáticas indicadas a seguir, pelo que é manifesta a adequação da formação profissional frequentada à área de atuação do GdP e do SdM e ao conteúdo funcional como Coordenador do GdP e do SdM:
Gestão e Administração;
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
Comunicação e Gestão de Conflitos;
Código do Procedimento Administrativo aplicado às Instituições de Ensino Superior Públicas;
Portal BASE - Registo e Controlo de Dados (Plataformas e Diário da República) no Portal dos Contratos Públicos;
Módulos de Logística e Contabilidade e de Fluxo de Despesa e Receita, do ERP Primavera;
SNC-AP aplicado às instituições de Ensino Superior;
Compras Públicas;
Código dos Contratos Públicos;
Plataformas eletrónicas de contratação pública;
Orçamento do Estado;
4.º E demonstrou possuir as competências, que, nos termos da Portaria 359/2013, de 13 de dezembro, foram identificadas como as mais relevantes para um desempenho de qualidade, com base na análise da função e do contexto profissional em que a mesma se insere, designadamente: as capacidades de orientação para o serviço público; de relacionamento interpessoal, de tolerância à pressão e contrariedades, de orientação para a inovação e mudança, de orientação para resultados, de planeamento e organização, de liderança e gestão das pessoas, e de desenvolvimento e motivação das/os colaboradoras/es.
A proposta de designação foi aceite pelo Presidente do ISCAP, Professor Coordenador Doutor Fernando José Malheiro de Magalhães, e foi conferida a posse, com efeito a 30 de dezembro de 2020, para o provimento do cargo de dirigente intermédio de 4.º grau, a Cláudio Barrios Vieira, para desempenhar o cargo de Coordenador do GdP e do SdM do ISCAP, em regime de comissão de serviço e pelo período de três anos.
5 de fevereiro de 2021. - O Secretário ISCAP, Ricardo Joaquim da Silva Lourenço.
313985918