Sumário: Nomeação do Dr. Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro para o cargo de secretário do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.
De acordo com o artigo 127.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro (RJIES), as escolas dotadas de órgãos próprios e de autonomia de gestão, como é o caso do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), podem dispor, nos termos fixados pelos estatutos, de um administrador ou secretário, livremente nomeado e exonerado pelo diretor ou presidente da unidade orgânica.
Nos termos do artigo 76.º dos Estatutos do ISEL, anexos ao Despacho 5576/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março, para coadjuvar o Presidente e os Vice-Presidentes em matéria predominantemente administrativa ou financeira, o ISEL dispõe de um secretário livremente nomeado e exonerado pelo Presidente.
Assim, considerando que o cargo de secretário do ISEL se encontra vago a partir de 04.01.2021, ao abrigo das disposições, legal e estatutária, supracitadas, e ainda do artigo 2.º do Decreto-Lei 129/97, de 24 de maio e n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação sua redação atual:
Nomeio o licenciado Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro, técnico superior do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, para o cargo de Secretário do ISEL, cargo equiparado a dirigente intermédio de 1.º grau, em comissão de serviço, pelo período de três anos, cuja nota relativa ao currículo académico e profissional se publica em anexo ao presente despacho.
A nomeação produz efeitos a partir de 05.01.2021, data a partir da qual cessa a sua comissão de serviço como Dirigente Intermédio de 2.º Grau do Serviço de Recursos Humanos do ISEL.
ANEXO
Nota Curricular
Nome: Paulo Alexandre Ferreira Guerreiro
Formação Académica: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Organização Estratégica
Formação Profissional: FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública; Formação "GeADAP - SIADAP 1,2,3 - Administração do Sistema"; A Tramitação do Procedimento Concursal; O Novo Código dos Contratos Públicos; Formação Avançada em Gestão Estratégica, Controlo de Gestão, Marketing e Comunicação e Gestão de Projetos; Seminário "Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Perfis Profissionais"; 1.ª Jornada INA para Chefias e Quadros Administrativos; Liderança e Gestão de Equipas na Administração Pública; Seminário "O Programa Operacional Sociedade da Informação (POSI), no contexto do QCA III".
Experiência Profissional:
De 27.12.2012 a 04.01.2021 - Dirigente Intermédio de 2.º Grau do Serviço de Recursos Humanos do ISEL.
De 01.10.2012 a 26.12.2012- Técnico Superior de Recursos Humanos na Divisão de Recursos Humanos dos Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.
De 26.07.2007 a 30.09.2012 - Coordenador da Unidade de Logística e Recursos Humanos, em regime de substituição até 19.01.2009.
Em 20.01.2009, nomeado em comissão de serviço por três anos no mesmo cargo, até 30.09.2012, na Direção de Serviços Administrativos e Financeiros do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade.
De abril de 2001 a 25.07.2007 - Técnico Superior de Recursos Humanos na Direção de Serviços Administrativos e Financeiros do Instituto da Conservação da Natureza.
De março de 2001 a junho de 2010 - Docente no Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) em disciplinas no âmbito da Informática, nos cursos de Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, Turismo e Assessoria de Direção.
De janeiro de 1995 a março de 2000 - Técnico Profissional na Divisão de Informação e Divulgação do Instituto da Conservação da Natureza.
5 de janeiro de 2021. - O Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Prof. Doutor José Manuel Peixoto Nascimento.
313939764