Sumário: Exonera a licenciada Maria Leonor Mendes da Trindade das funções de técnica especialista do Gabinete do Ministro do Planeamento e designa a mesma para exercer funções de adjunta do Gabinete do Ministro do Planeamento.
Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, no n.º 1 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º, no artigo 12.º e na alínea a) do artigo 16.º, todos do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro:
1 - Exonero a licenciada Maria Leonor Mendes da Trindade das funções que vinha exercendo como técnica especialista do meu Gabinete, para as quais foi designada pelo meu Despacho 640/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2020, com efeitos a 30 de junho de 2020.
2 - Designo a licenciada Maria Leonor Mendes da Trindade, técnica superior do Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia e da Transição Digital, para exercer as funções de adjunta do meu Gabinete, com efeitos a 1 de julho de 2020.
3 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
15 de julho de 2020. - O Ministro do Planeamento, Ângelo Nelson Rosário de Souza.
Nota Curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Maria Leonor Mendes da Trindade;
Data de nascimento: 3 de setembro de 1958.
2 - Habilitações literárias:
1976-1981: Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa;
2004: seminário de alta direção do Instituto Nacional de Administração.
3 - Atividades desempenhadas:
1980: professora do Ensino Secundário;
1984: técnica superior do GEP - Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Indústria e Energia;
1990: chefe de divisão do GEP;
1993: diretora de serviços do Gabinete de Estudos e Planeamento e Coordenadora da equipa do Ministério da Indústria, que assegurou a execução de programas de apoio às infraestruturas de base e tecnológicas no âmbito PEDIP e PEDIP II;
1995: adjunta do Ministro da Presidência, do XIII Governo Constitucional;
1996: diretora-geral do Turismo;
1998: presidente da Comissão Instaladora da Agência para a Energia e presidente do Conselho de Administração do Centro para a Conservação de Energia;
2000: vogal do Conselho de Administração do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
2010: presidente do Conselho Diretivo do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
Membro do Conselho de Administração da Organização Europeia de Patentes (EPO) e do Conselho de Administração do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO);
Membro do Conselho Consultivo do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão) da Universidade Técnica de Lisboa;
Membro do Conselho Consultivo da DNS;
Presidente do Conselho Consultivo do ENERGYIN;
2019: técnica superior do GEE - Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Transição Digital;
2019/... técnica especialista do Gabinete do Ministro do Planeamento.
313425178