Sumário: Designa João Luís Mendes Pedro para exercer as funções de motorista do Gabinete da Secretária de Estado da Habitação.
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de motorista no meu gabinete, João Luís Mendes Pedro, assistente operacional da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, com efeitos a partir de 26 de outubro de 2019.
2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, na parte respeitante à remuneração base de origem, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
13 de novembro de 2019. - A Secretária de Estado da Habitação, Ana Cláudia da Costa Pinho.
Nota curricular
João Luís Mendes Pedro
Habilitações Literárias e Formação Profissional - 12.º ano de escolaridade
Formação variada, designadamente, e com maior relevo para as funções atualmente exercidas, Curso de Formação Profissional para Agentes de Segurança Privada (1989), Curso de Primeiros Socorros (2006), Condução Defensiva (2014), Condução defensiva, Económica e Ambiental (2015) e Curso Básico de primeiros socorros (2016).
Experiência profissional:
18/02/2019 a 25/10/2019 - Motorista no Gabinete da Secretária de Estado da Habitação do XXI Governo Constitucional
17/07/2017 a 17/02/2019 - Motorista no Gabinete da Secretária de Estado da Habitação do XXI Governo Constitucional;
11/01/2017 a 16/07/2017 - Motorista no Gabinete de S.E. o Ministro do Ambiente XXI Governo Constitucional;
01/12/2014 a 10/01/2017 - Motorista na Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente;
15/03/2007 a 30/11/2014 - Motorista na Direção-Geral da Administração da Justiça;
2/11/1999 a 15/03/2007 - Motorista na Escola Superior de Tecnologia e Saúde de Lisboa;
07/01/1992 a 02/11/1999 - Auxiliar de Apoio e Vigilância no Hospital de Santa Maria;
Ingressou na Administração Pública em 1992, tendo até então desempenhado funções em entidades e âmbitos diversos, desde 1982.
312815831