Sumário: Designa Ana Isabel da Silva Garrido Antunes para exercer as funções de secretária pessoal no Gabinete.
1 - Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo, para exercer as funções de secretária pessoal no meu Gabinete, Ana Isabel da Silva Garrido Antunes, com efeitos a partir de 26 de outubro de 2019.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
29 de novembro de 2019. - A Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.
ANEXO
Nota curricular
1 - Dados pessoais:
Nome: Ana Isabel da Silva Garrido Antunes.
Data de nascimento: 18 de agosto de 1977.
Nacionalidade: portuguesa
2 - Habilitações académicas:
12.º ano de escolaridade.
3 - Experiência profissional:
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do XXI Governo Constitucional, de 17 de outubro de 2018 a 25 de outubro de 2019.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente do XXI Governo Constitucional, de 26 de novembro de 2015 a 16 de outubro de 2018.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado da Energia do XX Governo Constitucional, de 30 de outubro de 2015 a 25 de novembro de 2015.
Secretária pessoal do Gabinete do Secretário de Estado da Energia do XIX Governo Constitucional, de 12 de agosto de 2013 a 29 de outubro de 2015.
Assistente sénior de operações/logística na sociedade de advogados Linklaters LLP - Sucursal em Portugal, de 1 de janeiro de 2005 a 30 de junho de 2013.
Rececionista na sociedade de advogados Linklaters LLP - Sucursal em Portugal, de 22 de abril de 2002 a 31 de dezembro de 2004.
Gestora de grandes contas no Wall Street Institute, de 22 de setembro de 2000 a 21 de abril de 2001.
Operadora de telemarketing no Wall Street Institute, de 21 de agosto de 2000 a 21 de setembro de 2000.
Rececionista na Schweppes Portugal, S. A., de 5 de julho de 1999 a 5 de agosto de 2000.
Assistente administrativa e comercial na Famex - Comércio e Indústria de Equipamentos Hoteleiros, de 1 de julho de 1998 a 30 de junho de 1999.
312813288