1 - De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto procedimento concursal para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Unidade de Orçamento e Controlo, previsto no n.º 2 dos artigos 1.º e 2.º dos Estatutos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., aprovados pela Portaria 393/2012, de 29 de novembro.
2 - O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri do concurso apresentado proposta de designação da licenciada Paula Sofia Fonseca Tavares, para o desempenho daquele cargo, com base nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que integra o respetivo procedimento concursal.
3 - Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se que a candidata proposta possui a competência técnica, a experiência profissional e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como o perfil adequado para o exercício das funções em causa.
4 - Pelo exposto, designo para o cargo de Chefe de Unidade de Orçamento e Controlo, a licenciada Paula Sofia Fonseca Tavares em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2014, nos termos dos números 9 e 10 do artigo 21.º Lei 2/2004.
5 - A nota curricular da licenciada em apreço fica junta ao presente despacho, dele fazendo integrante.
30 de setembro de 2014. - O Presidente do Conselho Diretivo do IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
Dados biográficos:
Paula Sofia Fonseca Tavares
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Gestão
Experiência profissional:
De 30 de novembro até à presente data, coordenadora do núcleo de gestão orçamental, em regime de substituição, do IGFEJ,I. P., (cargo equiparado a direção intermédia de 2.º grau - chefe de divisão).
De 1 de maio de 2011 a 29 de novembro de 2012 - Coordenadora do gabinete do orçamento, em regime de substituição, do ex-IGFIJ,I. P. (cargo equiparado a direção intermédia de 2.º grau - chefe de divisão);
De 1 de maio de 2008 a 30 de abril de 2011 - Coordenadora do gabinete de orçamento do ex-IGFIJ,I. P. (cargo equiparado a direção intermédia de 2.º grau - chefe de divisão);
As principais atividades desenvolvem-se a dois níveis, ao nível das competências do IGFEJ enquanto entidade coordenadora de programa orçamental -Programa Justiça, e ao nível das competências do IGFEJ enquanto entidade executora do seu próprio orçamento.
De junho de 2001 a maio de 2008, na Direção-Geral do Orçamento - Ministério das Finanças e da Administração Pública, Lisboa, desempenhou funções de técnica superior na 3.ª Delegação.
Dezembro 2000 a junho 2001, na Reitoria da Universidade de Lisboa, Ministério da Educação, Lisboa, desempenhou funções de técnica superior no Departamento Financeiro.
Novembro 2000 a dezembro 2000, na Estrutura de Apoio Técnico da Intervenção Operacional da Educação, Ministério da Educação, Lisboa, desempenhou funções de técnica superior no PRODEP III -Programa de Desenvolvimento Educacional para Portugal.
Novembro 1998 a setembro 2000, na Direção-Geral do Ensino Superior, Ministério da Educação, Lisboa, desempenhou funções de técnica superior no PRODEP II -Programa de Desenvolvimento Educacional para Portugal.
Júri de concurso para Dirigente e júri para concursos para técnicos superiores.
Ações de formação:
Frequentou o FORGEP - Programa de Formação de Gestão Publica - INA
Frequentou várias formações nas áreas Jurídica, Financeira Orçamental e Contabilística, Auditoria, Recursos Humanos e Informática na Direção Geral do orçamento.
208127016