1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de apoio técnico-administrativo no meu Gabinete Maria da Luz Teixeira Cardoso Batista, assistente técnica do mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2 - Os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a 17 de outubro de 2018.
4 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
30 de outubro de 2018. - O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Alberto Sobrinho Teixeira.
Nota curricular
Nome: Maria da Luz Teixeira Cardoso Batista.
Habilitações literárias: 12.º ano.
Categoria/Carreira: Assistente técnica da carreira de assistente técnico do mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
Formação profissional: diversa formação profissional no âmbito das funções desempenhadas.
Atividade profissional:
De 1 de outubro de 2017 a 16 de outubro de 2018 desempenhou funções de apoio técnico-administrativo no Gabinete da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do XXI Governo Constitucional;
De 26 de novembro de 2015 a 30 de setembro de 2017 - exerceu funções de auxiliar no Gabinete da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
De 30 de outubro a 25 de novembro de 2015 - exerceu funções de auxiliar no Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior e da Ciência;
De 15 de setembro de 2014 até 29 de outubro de 2015 - exerceu funções de auxiliar no Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior;
De 19 de setembro de 2011 até 14 de setembro de 2014 - exerceu funções de assistente técnico na Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, na Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos;
De 8 de setembro de 2006 a 18 de setembro de 2011 - exerceu funções de assistente técnico no Instituto da Segurança Social, IP, no Centro Nacional de Pensões;
De 5 de setembro de 1988 a 7 de setembro de 2006 - exerceu funções no Hospital de Santa Maria, nos Serviços de Neurologia e de Anestesia.
311815068