1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer funções de Motorista no meu gabinete André Gil Vicente de Jesus Alves, do mapa de pessoal do Instituto do Cinema e Audiovisual, I. P.
2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual, I. P., e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do mesmo decreto-lei.
3 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 15 de outubro de 2018.
5 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
30 de outubro de 2018. - A Ministra da Cultura, Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves.
Nota curricular
Dados Biográficos
Nome: André Gil Vicente de Jesus Alves.
Data de nascimento: 8 de abril de 1977.
Habilitações Académicas:
12.º ano de escolaridade.
Formação Complementar
Inglês, Nível 4 - Iniciação, Cambridge School (2012);
Curso de formação de Cabos (1999), Batalhão de Adidos;
Curso de formação de Praças (1995), Batalhão de Adidos;
Curso de Condutores Categoria C, Escola Prática de Serviços e Transportes;
Curso de Windows e Excel;
Aprender a Gerir o Stress Pessoal e Profissional, INA.
Experiência Profissional:
26-11-2015 a 15-10-2018 - Motorista dos Gabinetes dos Ministros da Cultura
1-01-2015 a 30-10-2015 - Motorista do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
2005-2014 - ICA, I. P. (Instituto do Cinema e do Audiovisual)
Categoria: Assistente Operacional (Motorista) da Administração Pública.
Motorista de ligeiros do Conselho Diretivo;
Gestão e Manutenção de Frota automóvel;
Responsável pelo planeamento de todo o serviço externo;
Responsável Auditório Tobis;
Projecionista.
1995-2005 - Exército Português - Ministério da Defesa Nacional - Cabo Adjunto na Direção de Administração e Mobilização de Pessoal.
1995-1997 - Empresa de Comércio de Confeções de vestuário de senhora - Condutor e secretariado.
311811139