1 - Determino a exoneração do Adjunto do meu Gabinete, licenciado Filipe Alexandre de Paiva Cardoso, funções para as quais foi designado pelo Despacho 3745/2018, de 4 de abril de 2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 73, de 13 de abril de 2018, com efeitos a 15 de agosto de 2018.
2 - Designo, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o licenciado Filipe Alexandre de Paiva Cardoso, para exercer as funções de Técnico Especialista do meu Gabinete, no âmbito das respetivas habilitações e qualificações profissionais, com efeitos a 16 de agosto de 2018.
3 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo orçamento do meu Gabinete.
4 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
5 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
16 de agosto de 2018. - A Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Lehmann.
ANEXO
Nota Curricular
1 - Dados Pessoais:
Nome - Filipe Alexandre de Paiva Cardoso
Data de nascimento - 28 de novembro de 1978
Nacionalidade - Portuguesa
2 - Habilitações Literárias:
Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa.
Programa de intercâmbio Erasmus, na Universidade Complutense, em Madrid, Espanha.
3 - Experiência Profissional:
De 1 de abril de 2018 até à presente data: Adjunto no Gabinete da Secretária de Estado da Indústria, do XXI Governo Constitucional.
Setembro de 2017 a março 2018: Jornalista freelancer.
2015 a setembro de 2017: Jornalista no Dinheiro Vivo, Diário de Notícias e Jornal de Notícias.
2009-2015: Membro da equipa fundadora do Jornal i, onde foi jornalista e editor de economia.
2006-2009: Jornalista no Jornal de Negócios, com responsabilidade em telecomunicações e reguladores.
2003-2006: Jornalista no O Independente, com responsabilidade em aviação e empresas públicas.
311590341