Aviso (extrato) n.º 11996/2018
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014 de 20 de junho e n.º 11 do artigo 21.º, da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força do artigo 1.º, da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que a Câmara Municipal reunida em 03 de julho de 2018, deliberou a designação para exercer em comissão de serviço por um período de 5 anos, o cargo de direção superior de 1.º grau, Diretor Municipal de Presidência, Adolfo Manuel dos Santos Marques de Sousa, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Formação académica:
Licenciatura em Gestão de Empresas, pela Universidade Portucalense.
Bacharelato em Contabilidade e Administração, pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.
FORGEP, Programa de Formação em Gestão Pública, pelo INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.
Experiência profissional:
Desde 2018-07-04 Diretor Municipal da Direção Municipal da Presidência.
De 2017-10-26 a 2018-07-03 Diretor Municipal da Direção Municipal da Presidência, em regime de substituição, na Câmara Municipal do Porto.
De 2017-08-30 a 2018-01-07 Chefe de Divisão Municipal de Apoio aos Órgãos Autárquicos (em acumulação com o cargo de Diretor Municipal da Presidência ou do Diretor do Departamento Municipal de Auditoria Interna, na Câmara Municipal do Porto).
De 2016-11-01 a 2017-10-25 Diretor do Departamento Municipal de Auditoria Interna, na Câmara Municipal do Porto.
De 1988 a 2016, Técnico Superior do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP.
De 2008 a 2015, Diretor do Centro de Emprego da Maia.
De 2002 a 2008, Diretor do Centro de Emprego de Gondomar.
De 1994 a 2001, Diretor do Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão.
De 2003 a 2014, Presidente do Conselho de Administração do Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria - CINDOR.
De 1991 a 1996, Presidente da Comissão de Fiscalização do Centro de Formação Profissional da Indústria de Construção Civil e Obras Públicas do Norte - CICCOPN.
De 1991 a 1996, Presidente da Comissão de Fiscalização do Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário - CFPIMM.
De 2011 a 2015, "Line Manager" no âmbito da REDE EURES.
De 1992 a 1994, Técnico Superior na Delegação Norte do IEFP, na Direção de Serviços de Planeamento Regional.
De 1988 a 1992, Técnico Superior no Centro de Formação Profissional do Porto (Área de Gestão).
No ano letivo de 1987-1988, Docente na Escola Secundária de Valongo.
No ano letivo de 1986-1987, Docente na Escola Secundária da Veiga (Guimarães).
Em 1986, Contabilista no jornal "O Comércio do Porto".
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados.
2018-08-06. - A Diretora de Departamento Municipal de Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
311580516