Por despacho do Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de 26 de fevereiro de 2018, proferido por delegação de competência do Reitor da Universidade de Lisboa (conforme Despacho 15133/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 225, de 20 de novembro) e nos termos do disposto no artigo 77.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, republicado em anexo ao Decreto-Lei 205/2009, de 31 de agosto, e no artigo 11.º do Regulamento Geral de Prestação de Serviço de Docentes da Universidade de Lisboa, aprovado pelo Despacho 14073/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 30 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 50/2016, de 25 de janeiro e Declaração de Retificação n.º 276/2016, de 14 de março, foram concedidas as seguintes Licenças Sabáticas, aos docentes e nos períodos abaixo indicados:
1.º Semestre do ano letivo 2018/ 2019 - 01 de setembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019
Doutora Ana Maria dos Santos Lóio - Professora Auxiliar
Doutor João Miguel Quaresma Mendes Dionísio - Professor Associado
Doutor José Viriato Soromenho Marques - Professor Catedrático
Doutora Maria Angélica Sousa de Oliveira Varandas - Professora Auxiliar com agregação
Doutora Maria João Quintas Lopes Baptista Neto - Professora Associada com agregação
Doutor Paulo Alexandre Esteves Borges - Professor Auxiliar
Doutora Vanda Maria Coutinho Garrido Anastácio - Professora Associada
2.º Semestre do ano letivo 2018/ 2019 - 01 de fevereiro a 31 de julho de 2019
Doutora Clara Maria Martins de Moura Soares - Professora Auxiliar
Doutora Maria Teresa Correia Casal - Professora Auxiliar
Doutor Bernardo Machado Mota - Professor Auxiliar com agregação
Doutora Ana Mafalda de Morais Leite - Professora Associada com Agregação
Anual - 01 de setembro de 2018 a 31 de julho de 2019
Doutora Helena Etelvina de Lemos Carvalhão Buescu - Professora Catedrática
Doutora Maria Alexandre Lopes Campanhã Lousada - Professora Auxiliar
Doutora Maria Manuela Furtado Ambar - Professora Associada com agregação
Doutor António Pedro Sangreman Proença de Marcelino Mesquita - Professor Associado com agregação
2 de agosto de 2018. - O Diretor, Professor Doutor Miguel Tamen.
311566609