Deliberação (extrato) n.º 807/2018
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), e no n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, alterada pela Portaria 191/2015, de 29 de junho, e do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo, de 15 de maio de 2018, foi nomeada, em regime de substituição e até à conclusão do respetivo procedimento concursal para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, a mestre Patrícia de Jesus Carvalho Poeiras, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como Coordenadora de Núcleo do Núcleo de Promoção e Acompanhamento do Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco da Delegação Regional do Centro, cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 15 de junho de 2018.
Nota Curricular
Nome: Patrícia de Jesus Carvalho Poeiras
Data de nascimento: 15 de dezembro 1980
Habilitações Académicas específicas:
Licenciatura em Jornalismo e comunicação: ramo de comunicação empresarial - publicidade e relações públicas, pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre.
Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, pelo Instituto Superior de Ciência Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa.
Experiência profissional:
De 01 de janeiro de 2012 ao presente, técnica superior no Gabinete de Comunicação e Imagem, na Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.
De 13 de janeiro de 2011 a 01 de janeiro de 2012, técnica superior no Núcleo de Assessoria, na Agência Nacional para a Qualificação.
De 23 de fevereiro de 2009 a 30 de dezembro de 2010, assistente técnica, na secção de processamento e despesa do serviço administrativo e financeiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
De 20 de setembro de 1999 até 23 de fevereiro de 2009, militar, cabo adjunto, na Força Aérea Portuguesa.
2018-06-27. - A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Ana Paula Gonçalves Antunes.
311460733