Nomeação da Mestre Maria João Marques da Cruz para o exercício do cargo de Chefe de Divisão de Informação e Estatística da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada da Universidade do Algarve, em regime de substituição.
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Informação e Estatística da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada da Universidade do Algarve se encontra vago desde 1.12.2016,
Considerando que a Mestre Maria João Marques da Cruz já desempenhou as funções inerentes ao cargo, tendo demonstrado possuir o perfil, aptidão técnica e experiência para prosseguir as atribuições e objetivos da Universidade,
Nomeio a Mestre Maria João Marques da Cruz para o cargo de Chefe de Divisão de Informação e Estatística da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada da Universidade do Algarve, em regime de substituição, nos termos do artigo 27.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e Regional do Estado aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro e subsequentes atualizações, artigo 23.º do Regulamento dos Cargos de Direção da Universidade do Algarve e artigo 3.º do Regulamento Orgânico da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-graduada da Universidade do Algarve.
Currículo Académico
Mestrado em Gestão e Políticas Públicas pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, 2013.
Curso de Especialização do Mestrado em Organização e Sistemas de Informação, Universidade de Évora, 2000.
Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 1995.
Currículo Profissional
De 1 de junho de 2017 até 28 de fevereiro de 2018, Técnica Superior do Programa Operacional do Algarve - CRESC 2020, na Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve.
De 1 de dezembro de 2016 até 31 de maio de 2017, Técnica Superior do Gabinete de Estudos e Planeamento da Universidade do Algarve.
De 1 de março de 2011 até 30 de novembro de 2016, Chefe da Divisão Informação e Estatística da Unidade de Apoio à Investigação Científica (UAIC) da Universidade do Algarve.
De outubro de 2001 até 28 de fevereiro de 2011, Técnica Superior, na Universidade do Algarve.
De julho a outubro de 1999, Analista Financeira Estagiária, no Banco Nacional Ultramarino.
De dezembro de 1996 a junho de 1999, Técnica Superior, na Associação de Municípios do Algarve.
De novembro de 1998 a julho de 1999, Equiparada a Assistente do 1.º Triénio em regime de tempo parcial, na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve.
De novembro de 1995 a fevereiro de 1996, Técnica Superior na Área Operacional de Negócios, na Portugal Telecom.
Formação Profissional
CADAP - Curso de Alta Direção da Administração Pública, Instituto Nacional de Administração, 2011;
"Balanced Scorecard", Universidade do Algarve, 2008;
"Regras de Elaboração do Orçamento nos Serviços Públicos", Universidade do Algarve, 2008;
"O QREN e a Modernização da Administração Pública", Instituto Nacional de Administração, 2008;
"Sistemas de Informação para a Modernização Administrativa da Função Pública", Instituto Nacional de Administração, 2006;
"Gestão de Projetos", Centro de Investigação e Desenvolvimento de Estudos Económicos, 2005;
O presente despacho produz efeitos a 1 de março de 2018.
28 de fevereiro de 2018. - O Reitor, Paulo Águas.
311183065