1 - Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo como Chefe do meu Gabinete o licenciado Paulo Jorge Espiga Alexandre.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
3 - Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto-lei, o presente despacho produz efeitos a 12 de dezembro de 2017.
4 - Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
3 de janeiro de 2018. - A Secretária de Estado da Saúde, Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho.
ANEXO
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Paulo Jorge Espiga Alexandre
Data de nascimento: 22 de março de 1975
Formação Académica:
Frequência do Executive Master Business Administration (MBA) na AESE Escola de Direção e Negócios.
GESAGE - Curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde para Gestores. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
PADIS - Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde - AESE Escola de Direção e Negócios.
Programa Avançado de Gestão para Diretores Executivos dos ACES - Instituto Nacional de Administração, I. P.
Diplomado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade Nova de Lisboa.
Licenciado em Geografia e Planeamento Regional, variante Geografia Humana, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Atividade Profissional:
Exerceu, desde 01 de abril de 2017, o cargo de vogal do conselho diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., em regime de substituição;
Exerceu funções de Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E., entre 15 de fevereiro de 2016 e 31 de março de 2017;
Exerceu funções de Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho, entre 1 de dezembro de 2013 e 14 de fevereiro de 2016.
Exerceu funções de Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral, entre fevereiro de 2009 e setembro de 2012.
Trabalhou entre maio de 2007 e fevereiro de 2009 na Administração Central do Sistema de Saúde, com responsabilidades de coordenação das áreas da contratualização pública de serviços de saúde (Convenções) e da Gestão Integrada da Doença.
Trabalhou entre dezembro de 2005 e maio de 2007 na Direção Saúde Santa Casa - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde desempenhou as funções de Assessor.
Trabalhou entre julho de 2004 e dezembro de 2005 no Hospital do Litoral Alentejano, onde desempenhou funções de Administrador Hospitalar.
Trabalhou entre agosto de 2003 e julho de 2004 na Maternidade Dr. Alfredo da Costa, onde desempenhou funções de Administrador Hospitalar.
Trabalhou entre setembro de 1998 e agosto de 2003 na Geoideia - Estudos de Organização do Território, Lda.
311047163