Deliberação (extrato) n.º 1077/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), e no n.º 5 do artigo 5.º dos Estatutos do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria 319/2012, de 12 de outubro, alterada pela Portaria 191/2015, de 29 de junho, e do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo, de 31 de outubro de 2017, foi nomeado, em regime de substituição e até à conclusão do respetivo procedimento concursal para recrutamento e provimento, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, o licenciado Edgar Alves Miguel, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, como Diretor-Adjunto de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional do Alto Tâmega da Delegação Regional do Norte, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 13 de novembro de 2017.
Nota Curricular
Edgar Alves Miguel, nascido a 27 de junho de 1982.
Formação académica:
Curso de Especialização do Mestrado em Finanças e Contabilidade - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, concluído em 21 de julho de 2009.
Licenciatura em Economia - Faculdade de Economia da Universidade do Porto, concluído em 30 de novembro de 2005.
Formação complementar:
Curso FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública, conferido pela Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA).
Atividade profissional:
Coordenador de Núcleo do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Centro de Emprego e Formação Profissional do Alto Tâmega da Delegação Regional do Norte do IEFP, I. P. desde 21 de dezembro de 2015.
Técnico superior no Setor Administrativo e Financeiro da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana de 1 de outubro de 2010 a 20 de dezembro de 2015.
Colaboração com a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes na Estrutura de Apoio Técnico desempenhando funções de acompanhamento, análise técnica e financeira de candidaturas inseridas no Programa Territorial de Desenvolvimento de Trás-os-Montes de 24 de março de 2009 a 31 de dezembro de 2013.
Prestação de serviços de economista na Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana de 1 de junho de 2008 a 30 de setembro de 2010.
Frequência de estágio profissional na Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, com contrato de formação em posto de trabalho na área funcional económico-financeira, no âmbito de 1.ª edição do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local de 1 de maio de 2007 a 30 de abril de 2008.
Membro da Comissão Pluridisciplinar para a Avaliação dos Imóveis do Município de Mirandela de 3 de fevereiro de 2012 a 20 de dezembro de 2015.
Membro efetivo da Ordem dos Economistas.
Para além do exercício das funções inerentes ao respetivo conteúdo funcional, foi orientador de estágio, participou como membro de júri em diversos procedimentos de contratação pública e frequentou ações de formação e seminários de diversas áreas.
2017-11-16. - A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Ana Paula Gonçalves Antunes.
310932176