Aviso (extrato) n.º 13725/2017
Designação, em comissão de serviço, no cargo de Chefe de Divisão de Bibliotecas e Documentação
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de Chefe de Divisão de Bibliotecas e Documentação, foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 143 e na Bolsa de Emprego Público, em 2013/07/26 e no Jornal "Diário de Notícias", em 2013/07/31.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, recaiu no candidato Vítor Manuel Agostinho de Figueiredo, pelo facto de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, o candidato foi designado, por despacho do Sr. Presidente exarado em 2017/09/28, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau - Chefe de Divisão de Bibliotecas e Documentação.
O presente despacho produz efeitos a 28 de setembro de 2017.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional do designado:
Nome: Vítor Manuel Agostinho de Figueiredo
Naturalidade: Vila Franca de Xira
Data de Nascimento: 03/12/1954
Habilitações Académicas:
Licenciatura em História, concluída em 1986, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Mestrado em Ciências da Educação na Área de especialização em Educação e Leitura.
Experiência Profissional:
No dia 20 de maio de 2013, foi designado, em regime de substituição, para o cargo de Chefe de Divisão de Bibliotecas e Documentação;
De 02 de janeiro de 2008 a 20 de maio de 2013 exerceu o cargo de Chefe de Divisão de Bibliotecas;
Exerceu ainda o cargo de Chefe de Divisão de Bibliotecas no período compreendido entre 10 de novembro de 1998 e 16 de outubro de 2007.
Em 05 de julho de 1988, ingressou na carreira Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, tendo sido nomeado definitivamente na categoria de Assessor Principal em 20 de dezembro de 2004.
Formação profissional:
Curso de Especialização em Ciências Documentais (Opção em Documentação e Biblioteca);
Formador em Bibliotecas Escolares - Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua;
Organização e Dinamização de Bibliotecas Escolares;
Projetos e Ações Específicas na Área da Promoção e Animação da Leitura e da Literacia;
Frequência de diversas ações de formação nas áreas de Bibliotecas e Literaturas;
Participação em diversos Seminários, Congressos, Encontros e Conferencias.
24 de outubro de 2017. - O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Simões Maia Mesquita.
310873313