Constituição do Gabinete de apoio à Vereação
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 42.º e n.º 4 e 5 do artigo 43.º, todos do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os n.os 1,2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, determinei por meu Despacho 3/2017, de 14 de outubro, a constituição de um gabinete de apoio à vereação com dois secretários designando para o efeito, os cidadãos:
a) Albino Gonçalves da Costa, quadro das empresas Morgair, Lda. e Bluecorner, Lda.;
b) Sérgio Manuel Fernandes de Sousa, quadro da Cooperativa A Oficina, CIPRL.
2 - O estatuto remuneratório dos agora designados é o previsto no n.º 3 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular de cada um dos designados é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos a 14-10-2017.
Anexam-se notas curriculares.
2017-10-19. - O Presidente, Raul Cunha, Dr.
Nota Curricular
Dados Biográficos
Nome: Albino Gonçalves da Costa
Data de Nascimento: 1968
Habilitações académicas
Frequência da Licenciatura em Engenharia Civil (Universidade do Minho)
Experiência Profissional
De 01-11-2014 até 14-10-2017 - Membro de Gabinete de Apoio a Vereadores do Município de Fafe.
De 2001 a 2014 - Gestor/Administrador das Empresas Morgair Lda. (Engenharia e Topografia) e Bluecorner, Lda. (Comércio Eletrónico).
De 1995 a 1999 - Deputado na Assembleia da República - VII Legislatura;
De 2009 a 2014 - Membro da Assembleia de Freguesia de Fafe
De 1993 a 2009 - Membro da Assembleia Municipal de Fafe
Nota Curricular
Dados biográficos
Nome: Sérgio Manuel Fernandes de Sousa
Data de Nascimento: 1973
Habilitações académicas
Mestrado em Gestão de Empresas (Universidade do Minho, 2002)
Licenciatura em Sociologia das Organizações (Universidade do Minho, 1996)
Experiência Profissional
Desde 01-11-2014 até 14-10-2014 - Membro de Gabinete de Apoio à Vereação do Município de Fafe
Desde 2010 até 31-10-2013 - Diretor Administrativo da Cooperativa - A OFICINA, CIPRL.
Exerceu as funções de Diretor Administrativo do Evento Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, no âmbito dos projetos implementados por A OFICINA, CIPRL;
De 2002 a 2010 - exercício de funções de consultadoria de empresas no âmbito dos programas DINAMIZAR e QI-PME. Consultor Nacional de Benchmarking; Diretor de Departamento de Formação e Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.
De 2002 a 2009 - exercício de funções docentes no ensino superior nas áreas de Marketing e Gestão, designadamente na Universidade do Minho, Instituto Politécnico de Viana do Castelo e Instituto de Estudos Superiores de Fafe.
310866275