Aviso (extrato) n.º 2138/2017
Torna-se público de que foi autorizada a renovação das comissões de serviço dos seguintes Técnicos Superiores, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15/01, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22/12, aplicada à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29/08:
José Manuel Fernandes, no cargo de Chefe de Divisão de Obras, Viaturas e Infraestruturas, com efeitos a 27 de fevereiro de 2017, por despacho de 2016/11/28;
Isabel Maria Leal de Araújo Mateus, no cargo de Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas (equiparado a Chefe de Divisão), com efeitos a 18 de fevereiro de 2017, por despacho de 2016/12/05;
Ana Carla Almeida Lopes Fernandes da Silva Costa, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social, com efeitos a 27 de fevereiro de 2017, por despacho de 2016/12/05;
Ana Paula Marques Costilhas, no cargo de Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos, com efeitos a 21 de março de 2017, por despacho de 2016/12/16;
Catarina Gonçalves Rodrigues Vieira Conde, no cargo de Chefe de Divisão de Ambiente, Sustentabilidade e Espaço Público, com efeitos a 10 de março de 2017, por despacho de 2016/12/27.
26 de janeiro de 2017. - O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Simões Maia Mesquita.
310215058