Aviso (extrato) n.º 16132/2016
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, no artigo 23.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na versão atual, no artigo 17.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, na versão atual e na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, torna-se público que foram renovadas as comissões de serviço das seguintes dirigentes:
Chefe da Divisão de Educação, Dra. Maria Paula Tavares Baptista, a partir de 20 de dezembro de 2016, por meu despacho de 6 de outubro de 2016;
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Promoção da Saúde, Dra. Gabriela Alexandra dos Santos Soares Godinho Guerreiro, a partir de 29 de dezembro de 2016, por meu despacho de 6 de outubro de 2016;
Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, Dra. Cristina Margarida Quaresma Bastos Canta, a partir de 7 de janeiro de 2017, por despacho do Sr. Vice-Presidente, José Francisco dos Santos, de 24 de outubro de 2016.
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, no n.º 2 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na versão atual e no uso das competências que me são conferidas pelo artigo 23.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 23 de outubro, na versão atual e na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, torna-se público que por meus despachos, respetivamente de 21 de outubro de 2016 e 7 de novembro de 2016, foram nomeados, em regime de substituição, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 2/2004, na versão atual e no artigo 19.º, n.º 1, alínea b) da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, também na versão atual, o licenciado Nuno Filipe Alves Garrete, no cargo de chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida (cargo de direção intermédia de 2.º Grau), a partir de 24 de outubro de 2016; e o mestre João Francisco Silva Cardoso (cargo de direção intermédia de 3.º Grau), no cargo de chefe da Unidade Municipal de Tecnologias e Sistemas de Informação, a partir de 7 de novembro de 2016.
Anexam-se a seguir as respetivas notas curriculares:
Nota do currículo académico
Nuno Filipe Alves Garrete, licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos - 2003
Na área da formação profissional é de destacar:
Curso de Formação Profissional de Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho, pelo ISLA - 2008
Pós-Graduação em Segurança e Higiene do Trabalho, pelo ISLA - 2008
2.as Jornadas em Sinalização - "Performance e Conformidade dos Produtos com os requisitos legais" (AFESP) - 2015;
Ação de Sensibilização sobre Amianto (Quercus) - 2015;
Sessão Técnica sobre a Nova Regulamentação associada à Certificação Energética de Edifícios (SENERGIA) - 2014;
Seminário sobre "Encontros com Energia - Sessão Técnica - Produtos Eficientes na Reabilitação do Edificado" (SENERGIA) - 2013;
Seminário sobre "Saúde Ocupacional na Administração Pública - Estratégias e Práticas" (C.M.Lisboa) - 2013;
Seminário Encontros com Energia - Eco condução e Veículos Eficientes (SENERGIA) - 2013;
V Seminário em Sinalização e Segurança Rodoviária - (ISEL) - 2013;
Seminário "Selantes e Adesivos para a Construção" (MAPEI) - 2012;
Seminário "Soluções para a Reparação de Infraestruturas Viárias"(MAPEI) - 2012;
Seminário "Soluções para a Reabilitação de Alvenarias Antigas" (MAPEI)- 2012;
Seminário "Soluções para a Reabilitação de Betão" (MAPEI) - 2012;
Encontro "(Re)construção antissísmica - uma Solução!" (Autoridade Nacional de Proteção Civil) - 2011
Nota do currículo profissional
De 1 de agosto de 2000 a 18 de novembro de 2005 - Fiscal Municipal de 2.ª classe, do Gabinete de Fiscalização Municipal do Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara Municipal do Montijo;
Em 19 de novembro de 2005 - Reclassificado na carreira/categoria de Técnico Superior de 2.ª classe (Lic. Engenharia Civil) da Divisão de Obras Municipais do Departamento de Obras Municipais e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Montijo;
Desde então, exerce as seguintes funções:
Integra a Comissão de Publicidade da Câmara Municipal de Montijo;
Integra a Comissão Técnica de Segurança das Instalações Desportivas do Município de Montijo;
Responsável pelos trabalhos nas escolas do concelho de Montijo;
Procede à coordenação dos trabalhos nos setores de eletricidade, obras, carpintaria e serralharia e pintura, rede viária, Higiene Urbana e Jardins;
Elabora Planos de Segurança e Saúde da Câmara Municipal de Montijo;
Procede à fiscalização de obras;
Elabora Planos de Emergência Internos;
Procede à análise técnica das reclamações efetuadas pelos munícipes;
Procede à elaboração de projetos;
Realiza avaliações técnicas aos Parques Infantis;
Realiza vistorias.
Nota do currículo académico
João Francisco da Silva Cardoso, licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Universidade Nova de Lisboa em 1997. Mestrado no Curso de Gestão do Território pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2011.
Na área da formação profissional é de destacar:
Seminário sobre Sistemas de Informação Geográfica, pela USIG - 1996;
Conferência "A Utilização de Sistemas de Informação Geográfica", pelo IFQ - 1998;
Curso de Sistemas de Informação Geográfica, pelo IFQ - 1998;
Conferência "Globalização - Impacto nas Cidades", pela CCDRLVT - 1999;
Seminário "O Papel da Administração Pública no Sec. XXI", pela CCDRLVT - 1999;
Formação em Autodesk World 2, pela CCDRLVT - 1999;
Curso de Geomedia Pro, pela Intergraph - 1999;
Participou, ao serviço da Autarquia em projeto distinguido no âmbito do Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal - Serviços Públicos 2000, promovido pela AMDS - 2000;
Curso "Ferramenta CAD no Projeto", pela AFPDM - 2001;
Formação Pedagógica de Formadores, pela AFPDM - 2001;
Seminário "A Tecnologia, os Parceiros e as Aplicações", pela Intergraph - 2002;
Curso de Geomedia Profissional 5.1, pela Intergraph - 2003;
Curso "Concepção, Gestão e Avaliação de Projectos Sócio-Económicos", pela AFPDM - 2003;
Ação de Formação sobre "Cartografia Digital", Secretaria de Estado Administração Local - 2004;
Curso Microsoft SQL/SERVER, CITEFORMA - 2004;
Curso Programação Visual Basic. Net - CITEFORMA - 2004;
Curso de Sistemas Informação Geográfica II - CITEFORMA -2005;
Participação no Fórum Setúbal Península Digital, pela Escola Superior de Ciências Empresariais - 2005;
Curso MIG - Metadados de Informação Geográfica, pelo IGP - 2006;
Jornadas de Modernização Administrativa - Câmara Municipal de Águeda - 2008;
Em 2008 participou em vários Cursos de Formação na Área da Gestão Qualidade (16);
Ação de formação sobre "SIG - Sistemas de Informação Geográfica com Recurso a Software Livre", pelo CEFA Palmela - 2008;
Colóquio "Deteção Remota: Observação da Terra", pela Sociedade de Geografia de Lisboa - 2008;
Participação 2788 - Designing a high Avaialability Database Solutions Using Microsoft SQL Server 2005, pela Microsoft - 2009;
II Jornadas Software aberto para Sistemas Informação Geográfica, pela OSGEO Portugal - 2009;
Microsoft Official Course: 6232 - Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database, pela Microsoft - 2012;
Participação nas V Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados especiais - JIIDE - 2014;
Microsoft Official Course M10775- Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, pela Microsoft - 2015;
Curso de "Modelo de Dados de Cadastro de Rede de Águas e Saneamento", pela Municípia, E. M., S. A. - 2015;
Curso de Bases de Dados - PostgreSQL/PostGIS, pela Municípia, E. M., S. A. - 2015.
Nota do currículo profissional
É trabalhador em regime de funções públicas, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado na Câmara Municipal do Montijo, desde 10 de maio de 2005.
Possui a categoria de Técnico Superior.
Desde então tem exercido as seguintes funções:
Coordenação do Gabinete de Informação Geográfica;
Coordenação do Gabinete de Informática;
Coordenação do Grupo de Trabalho para a Modernização Administrativa;
Avaliador no âmbito do SIADAP;
Desenvolve estudos e projetos no domínio do ordenamento do território e urbanismo;
Integra o grupo de trabalho da Prevenção - Adoção de Medidas para Limpeza e Desmatação de Terrenos;
Integra o grupo de trabalho no âmbito do licenciamento zero e matérias conexas e complementares;
Integra a equipa de Revisão do Plano Diretor Municipal
23 de novembro de 2016. - O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro Canta.
310054305