Despacho (extrato) n.º 11315/2016
No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, e em conformidade com o disposto no artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012 de 29 de agosto, e considerando que:
O procedimento concursal tendente ao provimento, em regime de comissão de serviço do cargo de Chefe de Divisão de Administração Geral, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, foi aberto por aviso publicado no Diário da República n.º 5509, 2.ª série, de 19 de maio de 2015; na Bolsa de Emprego Público, em 19 de maio de 2015 e no Jornal Diário de Notícias, de 26 de maio de 2015;
Analisadas as candidaturas no presente procedimento, constatou-se que o candidato Gilberto Pereira Martinho reúne todos os requisitos legais para o provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe de Divisão, e que ocorre ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do referido serviço, e tudo nos exatos termos e com a fundamentação melhor explicitada na proposta de nomeação, formulada pelo júri do presente procedimento em cumprimento do n.º 6 do artigo 21.º do supra referido diploma legal, e que homologuei em 2 de setembro de 2016, tratando-se de candidatura que preenche, assim, as condições para ocupar o cargo, conforme se constata pela nota curricular em anexo;
Face ao exposto e análise global dos documentos apresentados pelo candidato, e à proposta apresentada pelo júri, nomeio Gilberto Pereira Martinho, no cargo de Chefe de Divisão de Administração Geral, em comissão de serviço pelo período de três anos, com efeitos a partir da presente data.
Nota Curricular do Nomeado Gilberto Pereira Martinho Data de nascimento:
13 de janeiro de 1957 Formação Académica:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, pelo ISCTE-IUL em 1981 Membro n.º 4.452 da Ordem dos Economistas Técnico Oficial de Contas desde 1983 - OTOC n.º 2342 PósGraduação em Gestão Autárquica AvançadaUniversidade In-Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL)-CEFA dependente (2011) (2011) Experiência Profissional:
Admissão no município:
01 de janeiro de 1989;
Adjunto do Presidente da Câmara no Gabinete de Apoio Pessoal, entre 1 de janeiro de 1989 e 21 de setembro de 1993;
Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Financeiros, entre 22 de setembro de 1993 e 31 de agosto de 2005;
Dirigente intermédio de 1.º grau, no período entre 1 de setembro de 2005 e 31 de agosto de 2014 - Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças;
Dirigente Intermédio de 2.º grau em regime de substituição:
Chefe de Divisão de Desenvolvimento Educativo, Sociocultural e Desportivo, no período entre 1 de setembro e 2 novembro de 2014 e Chefe da Divisão de Administração Geral entre 3 de novembro de 2014 até à presente data.
5 de setembro de 2016. - O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Manuel Alves de Faria.
309848479
MUNICÍPIO DE FAFE